董事长-董秘
≈≈火星人300894≈≈(更新:22.02.25)
本栏内容:高管及相关持股变动、高管介绍、高管简历
(一)高管及相关持股变动
┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐
│股份变│变动日期│变动股│成交均│变动原│变动后│董监高│职务│变动人│
│动人姓│ │份数量│ 价 │ 因 │持股数│人员姓│ │与董监│
│ 名 │ │ (股)│ │ │ (股) │ 名 │ │高的关│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 系 │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
│朱正耀│20220223│-31100│ 39.02│竞价交│350932│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ │ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220221│-18280│ 38.57│竞价交│351243│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220218│-21400│ 38.23│竞价交│353071│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220217│-16870│ 40.16│竞价交│355212│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220216│-28800│ 39.48│竞价交│356899│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220215│-30090│ 39.17│竞价交│359779│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220214│-85000│ 39.12│竞价交│362788│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ │ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220211│-13100│ 40.09│竞价交│363638│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220210│ -3500│ 40.13│竞价交│364948│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ │ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220209│-11510│ 40.32│竞价交│364983│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220208│-42000│ 40.59│竞价交│366134│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ │ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220126│-20000│ 41.00│竞价交│366554│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220125│-34460│ 42.07│竞价交│368554│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘
(二) 高管简介
1.董事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄卫斌 │ 男 │董事长 │硕士 │ 125.00│ 14790.00│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│毛伟平 │ 男 │董事 │大专 │ 90.38│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王利锋 │ 男 │董事 │本科 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│胡明义 │ 男 │董事 │本科 │ 157.72│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄金彪 │ 男 │董事 │硕士 │ 154.60│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│朱正耀 │ 男 │董事 │硕士 │ --│ 3720.00│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│徐亚明 │ 男 │独立董事 │本科 │ 6.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│姚志高 │ 男 │独立董事 │大专 │ 6.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│叶时金 │ 男 │独立董事 │本科 │ 6.00│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
2.监事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│杨根 │ 男 │监事会主席 │本科 │ 95.64│ --│
│ │ │监事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│陈莺 │ 女 │监事 │本科 │ 55.29│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄安奎 │ 男 │职工监事 │本科 │ 75.49│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
3.高管
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄卫斌 │ 男 │总经理 │硕士 │ 125.00│ 14790.00│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│毛伟平 │ 男 │副总经理 │大专 │ 90.38│ --│
│ │ │董事会秘书 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│胡明义 │ 男 │副总经理 │本科 │ 157.72│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄金彪 │ 男 │副总经理 │硕士 │ 154.60│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│赵海燕 │ 女 │财务总监 │硕士 │ --│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
(三) 高管介绍
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │黄卫斌 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事长,董事,总经理 │报酬(万)│125 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│14790 │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │黄卫斌先生,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理 │
│ │硕士。1983年至1992年就职于海宁湖塘羊毛衫厂,任生产部经理;1992│
│ │年至2000年创建了海宁市鸿源羊毛衫厂;2000年5月创立积派服饰,现 │
│ │任其董事长;2007年11月至2017年8月任中科招盈董事;2009年7月至今│
│ │任上海融高监事;2011年创立简爱时装,现任其监事;2015年6月至今担│
│ │任海宁大有、海宁大宏执行事务合伙人;2010年4月参与创立发行人前│
│ │身火星人有限,历任执行董事、总经理,现任火星人厨具股份有限公司│
│ │董事长兼总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │胡明义 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,副总经理 │报酬(万)│157.72 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │胡明义先生,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历│
│ │。2003年8月至2008年8月就职于方太厨具,历任业务员、宁波分公司 │
│ │经理等职务,2008年12月至2010年6月就职于宁波欧琳厨具有限公司, │
│ │担任营销总监;2010年6月加入发行人前身火星人有限,现任火星人厨 │
│ │具股份有限公司董事、副总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │黄金彪 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,副总经理 │报酬(万)│154.6 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │黄金彪先生,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理 │
│ │硕士。1993年1月至2000年4月就职于海宁鸿源羊毛衫厂,担任生产部 │
│ │职员;2000年5月至2010年4月就职于积派服饰,历任车间主管、车间经│
│ │理、生产副总等职务;2012年2月至2016年1月任桐乡市威玛服饰有限 │
│ │公司执行董事、经理;2010年4月加入发行人前身火星人有限,现任火 │
│ │星人厨具股份有限公司董事、副总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │毛伟平 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,副总经理,董事会秘书 │报酬(万)│90.38 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │毛伟平先生,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历│
│ │。1993年9月至1999年12月就职于海宁制革厂,担任助理会计;2000年1│
│ │月至2003年1月就职于浙江迪邦达轴承有限公司,历任财务总监、总经│
│ │办主任等职务;2003年2月至2010年1月就职于浙江大洋包装有限公司,│
│ │历任财务总监、总经理助理等职务;2011年8月至2015年8月任海宁新 │
│ │珑执行董事、总经理;2010年6月加入发行人前身火星人有限,现任火 │
│ │星人厨具股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王利锋 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │王利锋先生,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历 │
│ │。2002年6月至2003年9月就职于上海孙桥农业科技股份有限公司,任 │
│ │市场部职员;2004年3月至2007年2月就职于上海泛亚策略投资有限公 │
│ │司,任投资经理;2007年10月至2015年6月就职于上海领创创业投资管 │
│ │理有限公司,历任董事、副总裁;2009年7月至2017年8月就职于上海融│
│ │玺创业投资管理有限公司,历任监事、副总裁;2011年4月至2018年1月│
│ │担任深圳市洁驰科技有限公司董事;2016年6月参与创立海宁融朴,现 │
│ │任执行事务合伙人委派代表;2016年10月至今任上海安朴执行董事、 │
│ │总经理;2017年6月参与创立海宁融远,现任执行事务合伙人委派代表;│
│ │2016年10月至今任火星人厨具股份有限公司董事,同时兼任上海匡宇 │
│ │董事、上海卡乃驰董事、苏州易昌泰董事和领航基因董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │朱正耀 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│3720 │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │朱正耀先生,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理│
│ │硕士。1991年1月至1996年5月就职于海宁市丰士漂染厂,担任业务员;│
│ │1996年6月至1998年3月就职于海宁市丰士海港酒家,任经理;1998年4 │
│ │月至2001年5月就职于海港商店;2001年6月参与创立海港超市,历任执│
│ │行董事、总经理,现任监事;2003年9月参与创立海港医药,曾任执行董│
│ │事兼总经理,现任监事;2007年11月至2017年8月担任中科招盈董事、 │
│ │总经理;2010年6月参与创立吃亏是福管理,现任监事;2011年6月参与 │
│ │创立吃亏是福投资,现任执行事务合伙人;2012年6月至2017年8月担任│
│ │曲阜孔子学苑执行董事;2012年7月至2018年4月担任曲阜生态农业(后│
│ │更名为太上农业)经理;2013年3月参与创立正和投资,现任执行董事、│
│ │经理;2015年1月至2020年1月担任清立和置业监事;2018年7月参与创 │
│ │立杭州海港超市,现任监事;2018年7月至2019年6月担任离境天农业监│
│ │事;2010年4月参与创立发行人前身火星人有限,现任火星人厨具股份 │
│ │有限公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │徐亚明 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│6 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │徐亚明先生,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,│
│ │律师。1993年8月至1996年9月就职于海宁市司法局,任基层科科员;19│
│ │96年10月至今就职于浙江海翔律师事务所,历任部门主任、事务所负 │
│ │责人;此外,目前还担任浙江华生科技股份有限公司独立董事,火星人 │
│ │厨具股份有限公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │姚志高 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│6 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │姚志高先生,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,│
│ │注册会计师、注册评估师、注册税务师。1988年10月至1992年7月就 │
│ │职于海宁市电子仪表厂,任财务会计;1992年7月至1994年8月就职于海│
│ │宁化纤厂,任财务会计;1994年8月至1997年5月就职于海宁会计师事务│
│ │所,历任审计部副经理、经理;1997年5月至2005年1月就职于海宁凯达│
│ │信会计师事务所有限责任公司,任副所长;2005年1月至今就职于浙江 │
│ │凯达信会计师事务所有限公司,现任董事长、总经理;2014年4月至202│
│ │0年5月担任天通股份独立董事;此外,目前还担任海宁市凯达信会计职│
│ │业培训学校校长、海宁凯达信投资咨询有限公司执行董事兼总经理、│
│ │海宁长信会计咨询服务有限公司监事、海宁凯达信商务秘书有限公司│
│ │监事,火星人厨具股份有限公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │叶时金 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│6 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │叶时金先生,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历 │
│ │。1983年8月至2000年5月,分别在海宁市郭店镇、石路乡、长安镇和 │
│ │硖石镇工作,历任副乡(镇)长、镇长和书记等职务;2000年6月至2002 │
│ │年11月任海宁市政府副市长;2002年12月至2004年3月任嘉兴市秀洲区│
│ │政府常务副区长;2004年4月至2006年6月任嘉兴市委副秘书长、农办 │
│ │主任;2006年7月至2011年11月任上虞市政府市长、市委书记;2011年1│
│ │2月至2013年8月任绍兴市委副秘书长;2013年9月办理退休并于2015年│
│ │10月经绍兴市委组织部同意放弃党政机关退休干部身份、放弃公务员│
│ │身份及党政机关各种待遇;2019年11月至今任海宁市海洲街道即时工 │
│ │程咨询工作室负责人。现任天通股份董事、海宁农商行独立董事、汇│
│ │锋新材料独立董事、火星人厨具股份有限公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │杨根 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事会主席,监事 │报酬(万)│95.64 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │杨根先生,1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2│
│ │005年7月至2010年5月就职于方太厨具,历任销售部区域经理、分公司│
│ │经理、大区经理。2010年8月加入发行人前身火星人有限,现任火星人│
│ │厨具股份有限公司监事会主席、销售总监。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │陈莺 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事 │报酬(万)│55.29 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │陈莺女士,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经│
│ │济师、人力资源管理师。1991年7月至1996年8月就职于嘉兴南方包装│
│ │制品厂,任办公室主任;1996年9月至2000年5月就职于嘉兴戴梦得大酒│
│ │店,任人事培训主管;2000年11月至2008年5月就职于晓星氨纶(嘉兴) │
│ │有限公司,历任人事主管、人事教育科长;2008年6月至2010年4月就职│
│ │于海宁思凯路服饰有限公司,任办公室主任;2010年4月加入发行人前 │
│ │身火星人有限,现任火星人厨具股份有限公司监事、人力资源总监兼 │
│ │党群办负责人、工会主席。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │黄安奎 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│职工监事 │报酬(万)│75.49 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │黄安奎先生,1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,│
│ │国家注册助理工程师,高级标准化工程师。2001年7月至2011年3月任 │
│ │方太厨具结构设计师;2011年3月加入发行人前身火星人有限,现任火 │
│ │星人厨具股份有限公司监事、产品开发中心总监。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │赵海燕 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│财务总监 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-04-19│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │赵海燕女士1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研│
│ │究生学历。曾任国际纸业亚洲区财务经理、特雷通集团财务总监、开│
│ │润股份财务总监,2019年9月至2021年3月任亚振家居股份有限公司副│
│ │总经理兼财务总监。 │
└────┴──────────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
本栏内容:高管及相关持股变动、高管介绍、高管简历
(一)高管及相关持股变动
┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐
│股份变│变动日期│变动股│成交均│变动原│变动后│董监高│职务│变动人│
│动人姓│ │份数量│ 价 │ 因 │持股数│人员姓│ │与董监│
│ 名 │ │ (股)│ │ │ (股) │ 名 │ │高的关│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 系 │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
│朱正耀│20220223│-31100│ 39.02│竞价交│350932│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ │ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220221│-18280│ 38.57│竞价交│351243│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220218│-21400│ 38.23│竞价交│353071│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220217│-16870│ 40.16│竞价交│355212│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220216│-28800│ 39.48│竞价交│356899│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220215│-30090│ 39.17│竞价交│359779│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220214│-85000│ 39.12│竞价交│362788│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ │ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220211│-13100│ 40.09│竞价交│363638│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220210│ -3500│ 40.13│竞价交│364948│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ │ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220209│-11510│ 40.32│竞价交│364983│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220208│-42000│ 40.59│竞价交│366134│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ │ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220126│-20000│ 41.00│竞价交│366554│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
│朱正耀│20220125│-34460│ 42.07│竞价交│368554│朱正耀│董事│本人 │
│ │ │ 0│ │易 │ 00│ │ │ │
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘
(二) 高管简介
1.董事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄卫斌 │ 男 │董事长 │硕士 │ 125.00│ 14790.00│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│毛伟平 │ 男 │董事 │大专 │ 90.38│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王利锋 │ 男 │董事 │本科 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│胡明义 │ 男 │董事 │本科 │ 157.72│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄金彪 │ 男 │董事 │硕士 │ 154.60│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│朱正耀 │ 男 │董事 │硕士 │ --│ 3720.00│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│徐亚明 │ 男 │独立董事 │本科 │ 6.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│姚志高 │ 男 │独立董事 │大专 │ 6.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│叶时金 │ 男 │独立董事 │本科 │ 6.00│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
2.监事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│杨根 │ 男 │监事会主席 │本科 │ 95.64│ --│
│ │ │监事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│陈莺 │ 女 │监事 │本科 │ 55.29│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄安奎 │ 男 │职工监事 │本科 │ 75.49│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
3.高管
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄卫斌 │ 男 │总经理 │硕士 │ 125.00│ 14790.00│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│毛伟平 │ 男 │副总经理 │大专 │ 90.38│ --│
│ │ │董事会秘书 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│胡明义 │ 男 │副总经理 │本科 │ 157.72│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄金彪 │ 男 │副总经理 │硕士 │ 154.60│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│赵海燕 │ 女 │财务总监 │硕士 │ --│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
(三) 高管介绍
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │黄卫斌 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事长,董事,总经理 │报酬(万)│125 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│14790 │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │黄卫斌先生,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理 │
│ │硕士。1983年至1992年就职于海宁湖塘羊毛衫厂,任生产部经理;1992│
│ │年至2000年创建了海宁市鸿源羊毛衫厂;2000年5月创立积派服饰,现 │
│ │任其董事长;2007年11月至2017年8月任中科招盈董事;2009年7月至今│
│ │任上海融高监事;2011年创立简爱时装,现任其监事;2015年6月至今担│
│ │任海宁大有、海宁大宏执行事务合伙人;2010年4月参与创立发行人前│
│ │身火星人有限,历任执行董事、总经理,现任火星人厨具股份有限公司│
│ │董事长兼总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │胡明义 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,副总经理 │报酬(万)│157.72 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │胡明义先生,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历│
│ │。2003年8月至2008年8月就职于方太厨具,历任业务员、宁波分公司 │
│ │经理等职务,2008年12月至2010年6月就职于宁波欧琳厨具有限公司, │
│ │担任营销总监;2010年6月加入发行人前身火星人有限,现任火星人厨 │
│ │具股份有限公司董事、副总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │黄金彪 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,副总经理 │报酬(万)│154.6 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │黄金彪先生,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理 │
│ │硕士。1993年1月至2000年4月就职于海宁鸿源羊毛衫厂,担任生产部 │
│ │职员;2000年5月至2010年4月就职于积派服饰,历任车间主管、车间经│
│ │理、生产副总等职务;2012年2月至2016年1月任桐乡市威玛服饰有限 │
│ │公司执行董事、经理;2010年4月加入发行人前身火星人有限,现任火 │
│ │星人厨具股份有限公司董事、副总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │毛伟平 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,副总经理,董事会秘书 │报酬(万)│90.38 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │毛伟平先生,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历│
│ │。1993年9月至1999年12月就职于海宁制革厂,担任助理会计;2000年1│
│ │月至2003年1月就职于浙江迪邦达轴承有限公司,历任财务总监、总经│
│ │办主任等职务;2003年2月至2010年1月就职于浙江大洋包装有限公司,│
│ │历任财务总监、总经理助理等职务;2011年8月至2015年8月任海宁新 │
│ │珑执行董事、总经理;2010年6月加入发行人前身火星人有限,现任火 │
│ │星人厨具股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王利锋 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │王利锋先生,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历 │
│ │。2002年6月至2003年9月就职于上海孙桥农业科技股份有限公司,任 │
│ │市场部职员;2004年3月至2007年2月就职于上海泛亚策略投资有限公 │
│ │司,任投资经理;2007年10月至2015年6月就职于上海领创创业投资管 │
│ │理有限公司,历任董事、副总裁;2009年7月至2017年8月就职于上海融│
│ │玺创业投资管理有限公司,历任监事、副总裁;2011年4月至2018年1月│
│ │担任深圳市洁驰科技有限公司董事;2016年6月参与创立海宁融朴,现 │
│ │任执行事务合伙人委派代表;2016年10月至今任上海安朴执行董事、 │
│ │总经理;2017年6月参与创立海宁融远,现任执行事务合伙人委派代表;│
│ │2016年10月至今任火星人厨具股份有限公司董事,同时兼任上海匡宇 │
│ │董事、上海卡乃驰董事、苏州易昌泰董事和领航基因董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │朱正耀 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│3720 │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │朱正耀先生,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理│
│ │硕士。1991年1月至1996年5月就职于海宁市丰士漂染厂,担任业务员;│
│ │1996年6月至1998年3月就职于海宁市丰士海港酒家,任经理;1998年4 │
│ │月至2001年5月就职于海港商店;2001年6月参与创立海港超市,历任执│
│ │行董事、总经理,现任监事;2003年9月参与创立海港医药,曾任执行董│
│ │事兼总经理,现任监事;2007年11月至2017年8月担任中科招盈董事、 │
│ │总经理;2010年6月参与创立吃亏是福管理,现任监事;2011年6月参与 │
│ │创立吃亏是福投资,现任执行事务合伙人;2012年6月至2017年8月担任│
│ │曲阜孔子学苑执行董事;2012年7月至2018年4月担任曲阜生态农业(后│
│ │更名为太上农业)经理;2013年3月参与创立正和投资,现任执行董事、│
│ │经理;2015年1月至2020年1月担任清立和置业监事;2018年7月参与创 │
│ │立杭州海港超市,现任监事;2018年7月至2019年6月担任离境天农业监│
│ │事;2010年4月参与创立发行人前身火星人有限,现任火星人厨具股份 │
│ │有限公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │徐亚明 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│6 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │徐亚明先生,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,│
│ │律师。1993年8月至1996年9月就职于海宁市司法局,任基层科科员;19│
│ │96年10月至今就职于浙江海翔律师事务所,历任部门主任、事务所负 │
│ │责人;此外,目前还担任浙江华生科技股份有限公司独立董事,火星人 │
│ │厨具股份有限公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │姚志高 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│6 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │姚志高先生,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,│
│ │注册会计师、注册评估师、注册税务师。1988年10月至1992年7月就 │
│ │职于海宁市电子仪表厂,任财务会计;1992年7月至1994年8月就职于海│
│ │宁化纤厂,任财务会计;1994年8月至1997年5月就职于海宁会计师事务│
│ │所,历任审计部副经理、经理;1997年5月至2005年1月就职于海宁凯达│
│ │信会计师事务所有限责任公司,任副所长;2005年1月至今就职于浙江 │
│ │凯达信会计师事务所有限公司,现任董事长、总经理;2014年4月至202│
│ │0年5月担任天通股份独立董事;此外,目前还担任海宁市凯达信会计职│
│ │业培训学校校长、海宁凯达信投资咨询有限公司执行董事兼总经理、│
│ │海宁长信会计咨询服务有限公司监事、海宁凯达信商务秘书有限公司│
│ │监事,火星人厨具股份有限公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │叶时金 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│6 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │叶时金先生,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历 │
│ │。1983年8月至2000年5月,分别在海宁市郭店镇、石路乡、长安镇和 │
│ │硖石镇工作,历任副乡(镇)长、镇长和书记等职务;2000年6月至2002 │
│ │年11月任海宁市政府副市长;2002年12月至2004年3月任嘉兴市秀洲区│
│ │政府常务副区长;2004年4月至2006年6月任嘉兴市委副秘书长、农办 │
│ │主任;2006年7月至2011年11月任上虞市政府市长、市委书记;2011年1│
│ │2月至2013年8月任绍兴市委副秘书长;2013年9月办理退休并于2015年│
│ │10月经绍兴市委组织部同意放弃党政机关退休干部身份、放弃公务员│
│ │身份及党政机关各种待遇;2019年11月至今任海宁市海洲街道即时工 │
│ │程咨询工作室负责人。现任天通股份董事、海宁农商行独立董事、汇│
│ │锋新材料独立董事、火星人厨具股份有限公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │杨根 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事会主席,监事 │报酬(万)│95.64 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │杨根先生,1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2│
│ │005年7月至2010年5月就职于方太厨具,历任销售部区域经理、分公司│
│ │经理、大区经理。2010年8月加入发行人前身火星人有限,现任火星人│
│ │厨具股份有限公司监事会主席、销售总监。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │陈莺 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事 │报酬(万)│55.29 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │陈莺女士,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经│
│ │济师、人力资源管理师。1991年7月至1996年8月就职于嘉兴南方包装│
│ │制品厂,任办公室主任;1996年9月至2000年5月就职于嘉兴戴梦得大酒│
│ │店,任人事培训主管;2000年11月至2008年5月就职于晓星氨纶(嘉兴) │
│ │有限公司,历任人事主管、人事教育科长;2008年6月至2010年4月就职│
│ │于海宁思凯路服饰有限公司,任办公室主任;2010年4月加入发行人前 │
│ │身火星人有限,现任火星人厨具股份有限公司监事、人力资源总监兼 │
│ │党群办负责人、工会主席。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │黄安奎 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│职工监事 │报酬(万)│75.49 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-01-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │黄安奎先生,1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,│
│ │国家注册助理工程师,高级标准化工程师。2001年7月至2011年3月任 │
│ │方太厨具结构设计师;2011年3月加入发行人前身火星人有限,现任火 │
│ │星人厨具股份有限公司监事、产品开发中心总监。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │赵海燕 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│财务总监 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-04-19│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │赵海燕女士1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研│
│ │究生学历。曾任国际纸业亚洲区财务经理、特雷通集团财务总监、开│
│ │润股份财务总监,2019年9月至2021年3月任亚振家居股份有限公司副│
│ │总经理兼财务总监。 │
└────┴──────────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================