董事长-董秘
≈≈邵阳液压301079≈≈(更新:21.12.14)
本栏内容:高管及相关持股变动、高管介绍、高管简历
(二) 高管简介
1.董事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│粟武洪 │ 男 │董事长 │硕士 │ 20.51│ 2430.56│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│宋超平 │ 男 │副董事长 │高中 │ 16.55│ 733.70│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│粟文红 │ 男 │董事 │大专 │ 12.59│ 281.03│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│李顺秋 │ 男 │董事 │大专 │ 12.59│ 241.77│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│向绍华 │ 男 │董事 │硕士 │ 16.49│ 393.70│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│周叶青 │ 男 │董事 │本科 │ 12.00│ 415.64│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│于革刚 │ 男 │独立董事 │硕士 │ 3.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王红霞 │ 女 │独立董事 │博士 │ 6.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│曹越 │ 男 │独立董事 │博士 │ 6.00│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
2.监事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│刘胜刚 │ 男 │监事会主席 │大专 │ 12.00│ 264.19│
│ │ │监事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│唐健飞 │ 男 │监事 │大专 │ 13.23│ 3.30│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│廖平 │ 女 │职工监事 │中专 │ 9.15│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
3.高管
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│岳海 │ 男 │总经理 │大专 │ 20.79│ 8.80│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│赵铁军 │ 男 │副总经理 │本科 │ 19.12│ 30.00│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│姚红春 │ 男 │董事会秘书 │硕士 │ 14.14│ 6.05│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│邓时英 │ 女 │财务总监 │大专 │ 15.49│ 3.30│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│李继祥 │ 男 │质量总监 │大专 │ 15.09│ 8.80│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│覃波 │ 男 │证券事务代表 │本科 │ --│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
(三) 高管介绍
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │粟武洪 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事长,董事 │报酬(万)│20.51 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│2430.56 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │粟武洪先生,1963年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 │
│ │生学历,高级工程师。1983年7月至1987年9月担任西安重型机械研究 │
│ │所技术员,1987年9月至1990年1月西南交通大学学习,1990年1月至199│
│ │7年12月担任邵阳液压件厂经营处项目经理,1998年1月至2004年2月担│
│ │任宏大液压公司总经理,2004年3月至2010年1月担任维克有限董事长,│
│ │2010年1月至今,担任邵阳维克液压股份有限公司董事长。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │宋超平 │性别 │男 │学历│高中 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│副董事长,董事 │报酬(万)│16.55 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│733.7 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │宋超平先生:1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历 │
│ │。1996年至今担任邵阳市民丰商贸有限责任公司执行董事兼总经理。│
│ │2010年1月至今担任公司董事会董事,2013年6月至今担任公司副董事 │
│ │长。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │李顺秋 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│12.59 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│241.77 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │李顺秋先生:1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历 │
│ │。1984年4月至2001年1月,担任中国人民保险公司邵阳市城东支公司 │
│ │副经理、经理,2001年1月至2006年12月,担任益阳维克副总经理,2007│
│ │年1月至2016年9月,担任湖南邵液洪格液压有限责任公司董事、副总 │
│ │经理。2013年6月至今,担任公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │粟文红 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│12.59 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│281.03 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │粟文红先生:1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历 │
│ │。1987年9月至1989年11月担任邵阳市第一化工厂助理工程师,1989年│
│ │11月至2007年7月,个体经营,2007年7月至2012年4月,担任长沙市尚锐│
│ │铁路设备有限公司法定代表人,2008年10月至2012年3月,担任湖南翔 │
│ │景货运代理有限公司法定代表人,2010年8月至2013年3月,担任湖南咔│
│ │咔影像文化传播有限公司董事长,2013年3月至2013年6月,待业。2013│
│ │年6月至今,担任公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │向绍华 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│16.49 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│393.7 │任期始日│2015-09-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │向绍华先生:1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武 │
│ │汉理工大学,硕士研究生学历,副教授。1986年7月至1992年9月,担任 │
│ │湖北建设机械厂技术人员,1992年9月至1995年6月,武汉理工大学攻读│
│ │硕士研究生,1995年7月至今,担任武汉科技大学机械自动化学院教师 │
│ │、副教授,2012年12月至今担任湖南三楚科技有限公司执行董事兼总 │
│ │经理。2015年9月至今担任公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │周叶青 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│12 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│415.64 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │周叶青先生:1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科 │
│ │学历。1984年3月至1984年4月,担任中国工商银行邵阳市中心支行干 │
│ │部,1984年5月至1997年12月担任中国人民保险公司湖南省分公司邵阳│
│ │市中心支公司城东公司股长、副经理等,1998年1月至2000年12月担任│
│ │中国人民保险公司湖南省分公司邵阳市城东支公司书记兼经理,2001 │
│ │年1月至2004年3月担任益阳维克总经理、益阳市朝阳开发区民营企业│
│ │党支部书记,2004年6月至2010年1月担任维克有限董事。2010年1月至│
│ │今,担任公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │曹越 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│6 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-09-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │曹越先生:1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大│
│ │学管理学(会计学)博士,中南财经政法大学工商管理(会计学)博士后,│
│ │财政部全国会计领军(后备)人才,中国注册会计师,中国注册税务师。│
│ │2018年3月至今,担任永清环保股份有限公司独立董事,2018年10月至 │
│ │今,担任岳阳林纸股份有限公司独立董事,2016年10月至今,担任湖南 │
│ │恒茂高科股份有限公司(非上市)独立董事,2019年11月至今,担任中伟│
│ │新材料股份有限公司(非上市)独立董事,2019年1月至今,担任湖南大 │
│ │学工商管理学院教授、博士生导师。2019年9月至今担任公司独立董 │
│ │事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王红霞 │性别 │女 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│6 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-09-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │王红霞女士:1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学 │
│ │与工程专业博士,法学博士后,现任中南大学法学院院长助理、副教授│
│ │,博士生导师。2002年通过国家首届司法考试,取得法律职业资格,200│
│ │4年9月至2012年12月担任安徽径桥律师事务所执业律师,2012年至今,│
│ │担任湖南弘一律师事务所执业律师,擅长各类合同纠纷以及公司非诉 │
│ │业务,2014年5月至2020年5月,担任湖南汉森制药股份有限公司独立董│
│ │事,2017年2月至今,担任株洲三特环保节能股份有限公司独立董事,20│
│ │18年1月至今,担任益丰大药房连锁股份有限公司独立董事,2020年8月│
│ │至今,担任湖南广信科技股份有限公司独立董事。2019年9月至今担任│
│ │公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │于革刚 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│3 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2020-07-02│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │于革刚先生:1956年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 │
│ │生学历,享受国务院政府特殊津贴。1982年1月至1997年3月,先后担任│
│ │北京机械工业自动化研究所技术员、工程师、高级工程师、室主任、│
│ │研究中心副主任,1997年4月至2002年2月,先后担任机械科学研究总院│
│ │研究员、项目经理、市场部负责人,2002年2月至2005年7月,担任机科│
│ │发展科技股份有限公司副总经理兼总工程师,2005年7月至2013年3月,│
│ │担任机械科学研究总院副总工程师兼科技发展部部长,2013年7月至20│
│ │16年7月,担任机械科学研究总院副总工程师兼海西分院副院长,2016 │
│ │年8月至今,担任机械科学研究总院(将乐)半固态技术研究所有限公司│
│ │技术顾问,2017年3月至今,担任中航重机股份有限公司独立董事。202│
│ │0年7月至今担任公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │刘胜刚 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事会主席,监事 │报酬(万)│12 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│264.19 │任期始日│2015-09-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │刘胜刚先生:1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历 │
│ │。1984年6月至2003年12月,担任中国人民财产保险股份有限公司邵阳│
│ │市分公司股长、出纳、支公司经理,2003年12月至2004年3月,待业,20│
│ │04年3月至2008年12月,担任维克有限财务总监,2009年1月至2011年12│
│ │月,担任中国人民财产保险股份有限公司财险部经理,2012年1月至201│
│ │5年9月,担任公司总经理。2015年9月至今担任公司监事会主席。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │唐健飞 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事 │报酬(万)│13.23 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│3.3 │任期始日│2017-09-26│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │唐健飞先生:1967年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,│
│ │工程师。1988年8月至1990年10月,担任邵阳液压件厂阀车间技术施工│
│ │员,1990年10月至2004年10月,担任邵阳液压件厂技术中心工装设计员│
│ │,2004年10月至2010年1月,担任维克有限技术中心工艺工装设计员,主│
│ │要负责产品CY泵及阀的工装设计工作并设计了大量复杂工装。2010年│
│ │1月至今担任公司工艺工装设计员,2017年9月至今担任公司监事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │廖平 │性别 │女 │学历│中专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│职工监事 │报酬(万)│9.15 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2016-06-02│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │廖平女士:1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1│
│ │997年8月至2004年6月,个体经营,2004年6月至2005年1月,担任维克有│
│ │限仓库保管员,2005年2月至2020年2月,先后担任计划部、销售部、生│
│ │产部副部长。2010年2月至今担任公司生产部副部长,2016年6月至今 │
│ │担任公司职工代表监事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │岳海 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│总经理 │报酬(万)│20.79 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│8.8 │任期始日│2016-01-31│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │岳海先生:1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工│
│ │程师。1991年7月加入邵阳液压件厂,1991年7月至2004年10月,担任邵│
│ │阳液压件厂铸造车间技术员、技术主任,2004年10月至2008年3月,担 │
│ │任维克有限铸造车间技术主任,2008年3月至2010年1月,担任维克有限│
│ │副总经理,2010年1月至2016年1月,担任公司副总经理。2016年1月至 │
│ │今担任公司总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │赵铁军 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│副总经理 │报酬(万)│19.12 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│30 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │赵铁军先生:1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈│
│ │尔滨工业大学流体传动与控制专业,大学本科学历,高级工程师,GB/T1│
│ │7491-2011等国家标准起草人之一。1988年7月加入邵阳液压件厂,198│
│ │8年7月至2004年4月,先后担任邵阳液压件厂车间技术员、新产品开发│
│ │部部长、副总经理(分管技术)等职务,2004年4月至2005年9月,担任维│
│ │克有限副总经理(分管技术),2005年9月至2012年2月,担任温州海特克│
│ │液压有限公司柱塞泵开发项目经理、副总经理兼技术部部长等职务,2│
│ │012年12月至2016年1月,担任公司元件事业部经理、总工程师。2016 │
│ │年1月至今担任公司副总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │姚红春 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事会秘书 │报酬(万)│14.14 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│6.05 │任期始日│2016-01-31│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │姚红春先生:1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,│
│ │高级工程师。1995年9月加入邵阳液压件厂,1995年9月至2004年3月, │
│ │担任邵阳液压件厂三车间技术员、生产处调度员,科技管理处专干,20│
│ │04年4月至2009年12月,担任维克有限办公室主任、知识产权办公室主│
│ │任、综合管理部部长,2010年1月至2015年4月,担任公司知识产权办公│
│ │室主任、综合管理部部长,2015年5月至2016年1月,担任公司综合管理│
│ │部部长兼证券事务代表。2016年1月至今担任公司董事会秘书。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │邓时英 │性别 │女 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│财务总监 │报酬(万)│15.49 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│3.3 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │邓时英女士:1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历│
│ │,中国注册会计师。1983年12月至2003年8月,担任湖南邵阳化纤有限 │
│ │责任公司化验员、销售会计员,2003年9月至2004年8月,担任湖南兴业│
│ │有限责任会计师事务所审计项目经理,2004年9月至2008年7月,担任维│
│ │克有限成本会计、主办会计,2008年8月至2010年1月,担任维克有限财│
│ │务部部长,2010年1月至2011年10月,担任公司财务部部长,2011年11月│
│ │至2014年7月,担任公司审计部部长。2014年8月至今担任公司财务总 │
│ │监。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │李继祥 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│质量总监 │报酬(万)│15.09 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│8.8 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │李继祥先生:1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,│
│ │工程师。1991年7月加入邵阳液压件厂,1991年7月至1996年6月,担任 │
│ │邵阳液压件厂技术员,1996年7月至2004年3月,先后担任邵阳液压件厂│
│ │质量部质量管理专员、副部长、部长,2004年3月至2007年5月,担任维│
│ │克有限采购部部长、物流总监,2007年5月至2009年12月,担任温州海 │
│ │特克液压有限公司品质部经理。2010年1月至今担任公司质量总监。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │覃波 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│证券事务代表 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-12-13│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │覃波先生,男,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历│
│ │。曾先后任湖南惟楚线缆高分子材料有限公司会计主管、中审众环会│
│ │计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所审计员、三诺生物传感股份有│
│ │限公司投资者关系部证券及投资事务主管。覃波先生已于2021年8月 │
│ │参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证│
│ │书》。 │
└────┴──────────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
本栏内容:高管及相关持股变动、高管介绍、高管简历
(二) 高管简介
1.董事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│粟武洪 │ 男 │董事长 │硕士 │ 20.51│ 2430.56│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│宋超平 │ 男 │副董事长 │高中 │ 16.55│ 733.70│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│粟文红 │ 男 │董事 │大专 │ 12.59│ 281.03│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│李顺秋 │ 男 │董事 │大专 │ 12.59│ 241.77│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│向绍华 │ 男 │董事 │硕士 │ 16.49│ 393.70│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│周叶青 │ 男 │董事 │本科 │ 12.00│ 415.64│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│于革刚 │ 男 │独立董事 │硕士 │ 3.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王红霞 │ 女 │独立董事 │博士 │ 6.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│曹越 │ 男 │独立董事 │博士 │ 6.00│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
2.监事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│刘胜刚 │ 男 │监事会主席 │大专 │ 12.00│ 264.19│
│ │ │监事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│唐健飞 │ 男 │监事 │大专 │ 13.23│ 3.30│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│廖平 │ 女 │职工监事 │中专 │ 9.15│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
3.高管
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│岳海 │ 男 │总经理 │大专 │ 20.79│ 8.80│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│赵铁军 │ 男 │副总经理 │本科 │ 19.12│ 30.00│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│姚红春 │ 男 │董事会秘书 │硕士 │ 14.14│ 6.05│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│邓时英 │ 女 │财务总监 │大专 │ 15.49│ 3.30│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│李继祥 │ 男 │质量总监 │大专 │ 15.09│ 8.80│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│覃波 │ 男 │证券事务代表 │本科 │ --│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
(三) 高管介绍
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │粟武洪 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事长,董事 │报酬(万)│20.51 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│2430.56 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │粟武洪先生,1963年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 │
│ │生学历,高级工程师。1983年7月至1987年9月担任西安重型机械研究 │
│ │所技术员,1987年9月至1990年1月西南交通大学学习,1990年1月至199│
│ │7年12月担任邵阳液压件厂经营处项目经理,1998年1月至2004年2月担│
│ │任宏大液压公司总经理,2004年3月至2010年1月担任维克有限董事长,│
│ │2010年1月至今,担任邵阳维克液压股份有限公司董事长。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │宋超平 │性别 │男 │学历│高中 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│副董事长,董事 │报酬(万)│16.55 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│733.7 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │宋超平先生:1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历 │
│ │。1996年至今担任邵阳市民丰商贸有限责任公司执行董事兼总经理。│
│ │2010年1月至今担任公司董事会董事,2013年6月至今担任公司副董事 │
│ │长。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │李顺秋 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│12.59 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│241.77 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │李顺秋先生:1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历 │
│ │。1984年4月至2001年1月,担任中国人民保险公司邵阳市城东支公司 │
│ │副经理、经理,2001年1月至2006年12月,担任益阳维克副总经理,2007│
│ │年1月至2016年9月,担任湖南邵液洪格液压有限责任公司董事、副总 │
│ │经理。2013年6月至今,担任公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │粟文红 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│12.59 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│281.03 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │粟文红先生:1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历 │
│ │。1987年9月至1989年11月担任邵阳市第一化工厂助理工程师,1989年│
│ │11月至2007年7月,个体经营,2007年7月至2012年4月,担任长沙市尚锐│
│ │铁路设备有限公司法定代表人,2008年10月至2012年3月,担任湖南翔 │
│ │景货运代理有限公司法定代表人,2010年8月至2013年3月,担任湖南咔│
│ │咔影像文化传播有限公司董事长,2013年3月至2013年6月,待业。2013│
│ │年6月至今,担任公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │向绍华 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│16.49 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│393.7 │任期始日│2015-09-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │向绍华先生:1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武 │
│ │汉理工大学,硕士研究生学历,副教授。1986年7月至1992年9月,担任 │
│ │湖北建设机械厂技术人员,1992年9月至1995年6月,武汉理工大学攻读│
│ │硕士研究生,1995年7月至今,担任武汉科技大学机械自动化学院教师 │
│ │、副教授,2012年12月至今担任湖南三楚科技有限公司执行董事兼总 │
│ │经理。2015年9月至今担任公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │周叶青 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│12 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│415.64 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │周叶青先生:1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科 │
│ │学历。1984年3月至1984年4月,担任中国工商银行邵阳市中心支行干 │
│ │部,1984年5月至1997年12月担任中国人民保险公司湖南省分公司邵阳│
│ │市中心支公司城东公司股长、副经理等,1998年1月至2000年12月担任│
│ │中国人民保险公司湖南省分公司邵阳市城东支公司书记兼经理,2001 │
│ │年1月至2004年3月担任益阳维克总经理、益阳市朝阳开发区民营企业│
│ │党支部书记,2004年6月至2010年1月担任维克有限董事。2010年1月至│
│ │今,担任公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │曹越 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│6 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-09-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │曹越先生:1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大│
│ │学管理学(会计学)博士,中南财经政法大学工商管理(会计学)博士后,│
│ │财政部全国会计领军(后备)人才,中国注册会计师,中国注册税务师。│
│ │2018年3月至今,担任永清环保股份有限公司独立董事,2018年10月至 │
│ │今,担任岳阳林纸股份有限公司独立董事,2016年10月至今,担任湖南 │
│ │恒茂高科股份有限公司(非上市)独立董事,2019年11月至今,担任中伟│
│ │新材料股份有限公司(非上市)独立董事,2019年1月至今,担任湖南大 │
│ │学工商管理学院教授、博士生导师。2019年9月至今担任公司独立董 │
│ │事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王红霞 │性别 │女 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│6 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-09-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │王红霞女士:1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学 │
│ │与工程专业博士,法学博士后,现任中南大学法学院院长助理、副教授│
│ │,博士生导师。2002年通过国家首届司法考试,取得法律职业资格,200│
│ │4年9月至2012年12月担任安徽径桥律师事务所执业律师,2012年至今,│
│ │担任湖南弘一律师事务所执业律师,擅长各类合同纠纷以及公司非诉 │
│ │业务,2014年5月至2020年5月,担任湖南汉森制药股份有限公司独立董│
│ │事,2017年2月至今,担任株洲三特环保节能股份有限公司独立董事,20│
│ │18年1月至今,担任益丰大药房连锁股份有限公司独立董事,2020年8月│
│ │至今,担任湖南广信科技股份有限公司独立董事。2019年9月至今担任│
│ │公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │于革刚 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│3 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2020-07-02│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │于革刚先生:1956年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 │
│ │生学历,享受国务院政府特殊津贴。1982年1月至1997年3月,先后担任│
│ │北京机械工业自动化研究所技术员、工程师、高级工程师、室主任、│
│ │研究中心副主任,1997年4月至2002年2月,先后担任机械科学研究总院│
│ │研究员、项目经理、市场部负责人,2002年2月至2005年7月,担任机科│
│ │发展科技股份有限公司副总经理兼总工程师,2005年7月至2013年3月,│
│ │担任机械科学研究总院副总工程师兼科技发展部部长,2013年7月至20│
│ │16年7月,担任机械科学研究总院副总工程师兼海西分院副院长,2016 │
│ │年8月至今,担任机械科学研究总院(将乐)半固态技术研究所有限公司│
│ │技术顾问,2017年3月至今,担任中航重机股份有限公司独立董事。202│
│ │0年7月至今担任公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │刘胜刚 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事会主席,监事 │报酬(万)│12 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│264.19 │任期始日│2015-09-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │刘胜刚先生:1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历 │
│ │。1984年6月至2003年12月,担任中国人民财产保险股份有限公司邵阳│
│ │市分公司股长、出纳、支公司经理,2003年12月至2004年3月,待业,20│
│ │04年3月至2008年12月,担任维克有限财务总监,2009年1月至2011年12│
│ │月,担任中国人民财产保险股份有限公司财险部经理,2012年1月至201│
│ │5年9月,担任公司总经理。2015年9月至今担任公司监事会主席。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │唐健飞 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事 │报酬(万)│13.23 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│3.3 │任期始日│2017-09-26│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │唐健飞先生:1967年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,│
│ │工程师。1988年8月至1990年10月,担任邵阳液压件厂阀车间技术施工│
│ │员,1990年10月至2004年10月,担任邵阳液压件厂技术中心工装设计员│
│ │,2004年10月至2010年1月,担任维克有限技术中心工艺工装设计员,主│
│ │要负责产品CY泵及阀的工装设计工作并设计了大量复杂工装。2010年│
│ │1月至今担任公司工艺工装设计员,2017年9月至今担任公司监事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │廖平 │性别 │女 │学历│中专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│职工监事 │报酬(万)│9.15 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2016-06-02│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │廖平女士:1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1│
│ │997年8月至2004年6月,个体经营,2004年6月至2005年1月,担任维克有│
│ │限仓库保管员,2005年2月至2020年2月,先后担任计划部、销售部、生│
│ │产部副部长。2010年2月至今担任公司生产部副部长,2016年6月至今 │
│ │担任公司职工代表监事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │岳海 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│总经理 │报酬(万)│20.79 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│8.8 │任期始日│2016-01-31│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │岳海先生:1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工│
│ │程师。1991年7月加入邵阳液压件厂,1991年7月至2004年10月,担任邵│
│ │阳液压件厂铸造车间技术员、技术主任,2004年10月至2008年3月,担 │
│ │任维克有限铸造车间技术主任,2008年3月至2010年1月,担任维克有限│
│ │副总经理,2010年1月至2016年1月,担任公司副总经理。2016年1月至 │
│ │今担任公司总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │赵铁军 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│副总经理 │报酬(万)│19.12 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│30 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │赵铁军先生:1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈│
│ │尔滨工业大学流体传动与控制专业,大学本科学历,高级工程师,GB/T1│
│ │7491-2011等国家标准起草人之一。1988年7月加入邵阳液压件厂,198│
│ │8年7月至2004年4月,先后担任邵阳液压件厂车间技术员、新产品开发│
│ │部部长、副总经理(分管技术)等职务,2004年4月至2005年9月,担任维│
│ │克有限副总经理(分管技术),2005年9月至2012年2月,担任温州海特克│
│ │液压有限公司柱塞泵开发项目经理、副总经理兼技术部部长等职务,2│
│ │012年12月至2016年1月,担任公司元件事业部经理、总工程师。2016 │
│ │年1月至今担任公司副总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │姚红春 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事会秘书 │报酬(万)│14.14 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│6.05 │任期始日│2016-01-31│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │姚红春先生:1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,│
│ │高级工程师。1995年9月加入邵阳液压件厂,1995年9月至2004年3月, │
│ │担任邵阳液压件厂三车间技术员、生产处调度员,科技管理处专干,20│
│ │04年4月至2009年12月,担任维克有限办公室主任、知识产权办公室主│
│ │任、综合管理部部长,2010年1月至2015年4月,担任公司知识产权办公│
│ │室主任、综合管理部部长,2015年5月至2016年1月,担任公司综合管理│
│ │部部长兼证券事务代表。2016年1月至今担任公司董事会秘书。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │邓时英 │性别 │女 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│财务总监 │报酬(万)│15.49 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│3.3 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │邓时英女士:1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历│
│ │,中国注册会计师。1983年12月至2003年8月,担任湖南邵阳化纤有限 │
│ │责任公司化验员、销售会计员,2003年9月至2004年8月,担任湖南兴业│
│ │有限责任会计师事务所审计项目经理,2004年9月至2008年7月,担任维│
│ │克有限成本会计、主办会计,2008年8月至2010年1月,担任维克有限财│
│ │务部部长,2010年1月至2011年10月,担任公司财务部部长,2011年11月│
│ │至2014年7月,担任公司审计部部长。2014年8月至今担任公司财务总 │
│ │监。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │李继祥 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│质量总监 │报酬(万)│15.09 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│8.8 │任期始日│2013-06-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │李继祥先生:1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,│
│ │工程师。1991年7月加入邵阳液压件厂,1991年7月至1996年6月,担任 │
│ │邵阳液压件厂技术员,1996年7月至2004年3月,先后担任邵阳液压件厂│
│ │质量部质量管理专员、副部长、部长,2004年3月至2007年5月,担任维│
│ │克有限采购部部长、物流总监,2007年5月至2009年12月,担任温州海 │
│ │特克液压有限公司品质部经理。2010年1月至今担任公司质量总监。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │覃波 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│证券事务代表 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-12-13│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │覃波先生,男,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历│
│ │。曾先后任湖南惟楚线缆高分子材料有限公司会计主管、中审众环会│
│ │计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所审计员、三诺生物传感股份有│
│ │限公司投资者关系部证券及投资事务主管。覃波先生已于2021年8月 │
│ │参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证│
│ │书》。 │
└────┴──────────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================