603000董事长-人民网董秘
≈≈人民网603000≈≈(更新:22.01.20)
本栏内容:高管及相关持股变动、高管介绍、高管简历
(二) 高管简介
1.董事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│叶蓁蓁 │ 男 │董事长 │博士 │ 79.00│ --│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│罗华 │ 男 │副董事长 │本科 │ 79.00│ --│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│潘健 │ 男 │董事 │硕士 │ 67.15│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│宋丽云 │ 女 │董事 │本科 │ 67.15│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│费伟伟 │ 男 │董事 │本科 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│谢戎彬 │ 男 │董事 │硕士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│曹伟 │ 男 │独立董事 │硕士 │ 10.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│李红薇 │ 女 │独立董事 │博士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│刘凯湘 │ 男 │独立董事 │博士 │ 10.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│涂子沛 │ 男 │独立董事 │硕士 │ 10.00│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
2.监事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│唐维红 │ 女 │监事会主席 │硕士 │ 73.07│ --│
│ │ │监事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│谭介辉 │ 男 │监事 │博士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王晓峰 │ 男 │职工监事 │专科 │ 30.63│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
3.高管
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│叶蓁蓁 │ 男 │总裁 │博士 │ 79.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│罗华 │ 男 │副总裁 │本科 │ 79.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│潘健 │ 男 │副总裁 │硕士 │ 67.15│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│宋丽云 │ 女 │副总裁 │本科 │ 67.15│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│刘红 │ 女 │董秘 │硕士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│魏榕芳 │ 女 │财务总监 │研究生 │ 91.80│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│张欣然 │ 女 │证券事务代表 │硕士 │ --│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
(三) 高管介绍
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │叶蓁蓁 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事长,董事,总裁 │报酬(万)│79 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2019-04-03│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │叶蓁蓁,男,1976年6月出生,中共党员,博士研究生,高级编辑。1│
│ │996年7月至2003年4月,任光明日报国际部助理编辑、新闻版主编( │
│ │正处级);2003年4月至2006年7月,任人民日报社总编室编辑、视点│
│ │新闻版编辑组组长;2006年7月,任人民日报社总编室副主任;2014 │
│ │年3月,任人民日报媒体技术股份有限公司总经理;2017年12月,任 │
│ │人民网股份有限公司总裁;2018年1月,任人民网股份有限公司副董 │
│ │事长、总裁;2019年4月至今,任人民网股份有限公司董事长、总裁 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │罗华 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│副董事长,董事,副总裁 │报酬(万)│79 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2020-01-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │罗华,男,1963年10月出生,中共党员,大学本科,高级编辑。1985│
│ │年8月至1993年4月,任人民日报社群众工作部助理编辑、编辑;1993│
│ │年4月,任人民日报社群众工作部读者之友编辑组副组长;1998年12 │
│ │月,任人民日报社网络中心总编室副主任;1999年12月,任人民日报│
│ │社网络中心规划技术组组长;2004年 6月,任人民日报社网络中心多│
│ │媒体部主任;2007年8月,任人民网发展有限公司副总裁;2010年6月│
│ │,任人民网股份有限公司董事、副总裁;2016年12月,任人民网股份│
│ │有限公司董事、副总编辑;2019年4月至今,任人民网股份有限公司 │
│ │董事、总编辑兼副总裁 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │费伟伟 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2020-01-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │费伟伟,男,1962年8月出生,中共党员,大学本科,高级编辑。200│
│ │5年3月,任《市场报》副总编辑;2009年3月,任《中国能源报》副 │
│ │总编辑;2010年12月,任人民日报社福建分社社长;2013年5月至今 │
│ │,任人民日报社地方部副主任。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │潘健 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,副总裁 │报酬(万)│67.15 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2020-01-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │潘健,男,1975年1月出生,中共党员,硕士研究生,高级编辑。199│
│ │9年8月至2004年7月,任人民日报社网络中心干部、外文版编辑二组 │
│ │编辑;2004年7月,任人民日报社网络中心外文编辑部副主任(其间 │
│ │:2005年8月至2006年8月,挂职担任辽宁省本溪市桓仁县委副书记)│
│ │;2007年2月,任人民日报社网络中心教科文体部主任;2009年3月,│
│ │任人民日报社网络中心主任助理兼教科文体部主任;2010年7月,任 │
│ │人民网股份有限公司要闻部主任;2014年9月,任人民网股份有限公 │
│ │司要闻部(2017 年更名为编辑中心)主任兼人民日报媒体技术股份 │
│ │有限公司副总经理;2018年10月,任人民网股份有限公司副总编辑;│
│ │2020年1月至今,任人民网股份有限公司董事、副总编辑。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │宋丽云 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,副总裁 │报酬(万)│67.15 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2010-06-20│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │宋丽云,女,1976年7月出生,中共党员,大学本科,主任编辑。199│
│ │9年11月至2004年6月,任人民日报社网络中心总编室编辑,科技、教│
│ │育频道主编;2004年6月,任人民网发展有限公司市场拓展部(2009 │
│ │年更名为市场部)主任;2010年8月,任人民网股份有限公司办公室 │
│ │主任;2011年12月,任人民网股份有限公司副总编辑兼办公室主任;│
│ │2014年5月,任人民网股份有限公司总裁助理、副总编辑兼办公室主 │
│ │任;2016年11月,任人民网股份有限公司副总裁兼办公室主任;2016│
│ │年12 月起至今,任人民网股份有限公司董事、副总裁。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │谢戎彬 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2020-01-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │谢戎彬,男,1975年7月出生,中共党员,大学本科,法学硕士,高 │
│ │级编辑。1998年8月进入人民日报社国际部工作;1999年10月,任人 │
│ │民日报驻南斯拉夫记者站记者;2002年8月至2010年8月,任环球时报│
│ │社编辑部副主任、主任;2010年8月至今,任环球时报社副总编辑。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │曹伟 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│10 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2017-12-27│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │曹伟,男,1978年6月出生,硕士研究生。2003年7月,任波士顿咨询│
│ │公司咨询师;2004年9月,任美国华平投资集团执行董事;2014年6月│
│ │至今,任高瓴资本集团合伙人;2017年12月至今,任人民网股份有限│
│ │公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │李红薇 │性别 │女 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-12-30│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │李红薇,女,1962年4月出生,中共党员,经济学博士,正高级会计 │
│ │师,中国注册会计师,中国注册税务师。1985年7月至1993年3月,任│
│ │北京市外国企业服务总公司财务会计部外汇主管、国际教学中心财务│
│ │主管;1993年3月,任北京和光国际珠宝有限公司财务总监;1996年7│
│ │月,任北京会计公司、北京兴华会计师事务所税务部经理;1997年11│
│ │月至2005年3月,任北京证券有限责任公司财务会计部副总经理、总 │
│ │经理,证券结算部总经理,财务总监;2005年3月至2020年11月,任 │
│ │北京京港地铁有限公司财务总监;2020年12月至2021年11月任港铁技│
│ │术咨询(北京)有限公司顾问;2021年12月至今任北京百事达企业管│
│ │理咨询有限公司顾问,2021年5月至今任神州高铁技术股份有限公司 │
│ │(000008.SZ)独立董事,2021年6月至今任北京能源国际控股有限公│
│ │司(00686.HK)独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │刘凯湘 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│10 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2016-12-14│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │刘凯湘,男,1964年12月出生,博士研究生,教授。1999年5月至今 │
│ │任职于北京大学,现任北京大学法学院教授;2016年12月至今,任人│
│ │民网股份有限公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │涂子沛 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│10 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2016-12-14│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │涂子沛,男,1973年5月出生,硕士研究生。2004年7月至2006年7月 │
│ │,任广州对外贸易经济合作局规划财务处副科长;2009年1月,任美 │
│ │国匹兹堡 KIT Solutions,Inc.数据库经理、数据中心主任;2013年1│
│ │2月至 2014年8月,任美国圣荷西 Datayes,Inc.首席研究员;2014 │
│ │年12月至2015年12月,任阿里巴巴集团副总裁;2016年1月,任杭州 │
│ │涂子沛数据科技咨询有限公司 CEO;2018年9月至今,任数文明(广 │
│ │东)科技有限公司 CEO;2016年12月至今,任人民网股份有限公司独│
│ │立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │唐维红 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事会主席,监事 │报酬(万)│73.07 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2020-08-26│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │唐维红,女,1966年5月出生,中共党员,硕士研究生,高级编辑。1│
│ │989年8月至2001年1月,任人民日报社国内政治部助理编辑、编辑、 │
│ │主任编辑及综合组副组长;2001年1月,任人民日报社网络中心采编 │
│ │组组长;2004年6月,任人民日报社网络中心评论部主任;2007年2月│
│ │,任人民网发展有限公司要闻部主任;2007年11月,任人民网发展有│
│ │限公司总裁助理兼要闻部主任;2010年6月至今,任人民网股份有限 │
│ │公司董事、副总裁。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │谭介辉 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2020-01-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │谭介辉,男,1973年12月出生,中共党员,博士研究生,高级经济师│
│ │。2006年11月,任人民日报社计划财务部综合处干部; 2007年12月 │
│ │,任人民日报社计划财务部综合处副处长;2009年9月至2011年9月,│
│ │任人民日报社计划财务部办公室副主任、主任;2011年9月,任人民 │
│ │日报社计划财务部计划处处长;2014年6月至今,任人民日报社计划 │
│ │财务部副主任。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王晓峰 │性别 │男 │学历│专科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│职工监事 │报酬(万)│30.63 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2020-01-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │王晓峰,男,1976年12月出生,中共党员,大专学历。2003年1月任 │
│ │金报电子音像出版中心编辑,2011年1月任人民网股份有限公司资讯 │
│ │部编辑;2012年4月任人民网股份有限公司资讯部行政主管;2017年9│
│ │月至今任人民网股份有限公司办公室行政主管;2007年5月至2010年6│
│ │月任人民日报社网络中心工会委员会委员,2010年6月任人民网股份 │
│ │有限公司工会委员会委员,2011年2月至今任人民网股份有限公司工 │
│ │会委员会副主席、委员。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │刘红 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董秘 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-06-30│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │刘红,女,1969年2月出生,中共党员,文学硕士,高级编辑。1993 │
│ │年8月任人民日报社总编室编辑;2002年8月至2010年7月,任人民日 │
│ │报社网络中心论坛管理组编辑、副组长、论坛管理部主任、社区管理│
│ │部主任;2010年7月任人民网股份有限公司社区部主任;2013年3月至│
│ │2017年7月,任人民网股份有限公司教科文体部主任、科教部主任、 │
│ │教科文部主任;2017年7月任人民网股份有限公司办公室主任;2019 │
│ │年8月任人民网股份有限公司总裁办公会成员、办公室主任 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │魏榕芳 │性别 │女 │学历│研究生 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│财务总监 │报酬(万)│91.8 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2017-04-19│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │魏榕芳,女,中国国籍,汉族,1963年11月出生,中共党员,研究生│
│ │学历,高级会计师。毕业于上海财经大学会计系。2006年3月至2010 │
│ │年7月任人民日报社广东分社财务处副处长;2010年7月至2011年5月 │
│ │任中闻印务投资集团有限公司财务负责人;2011年5月至2013年3月先│
│ │后担任中闻印务投资集团有限公司、健康时报社、中国经济周刊杂志│
│ │社、民生周刊杂志社财务总监;2013年3月至2017年4月任中国华闻事│
│ │业发展总公司财务总监、人民日报社企业监管部企业清理办公室财务│
│ │负责人。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │张欣然 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│证券事务代表 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-12-14│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │张欣然,女,1987年2月出生,管理学硕士。2009年10月,任竺海关 │
│ │监管员;2010年11月至2021年8月,历任泛海控股股份有限公司证券 │
│ │事务高级经理、证券事务副总监;2021年8月至今任职于人民网股份 │
│ │有限公司董事会办公室。 │
└────┴──────────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
本栏内容:高管及相关持股变动、高管介绍、高管简历
(二) 高管简介
1.董事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│叶蓁蓁 │ 男 │董事长 │博士 │ 79.00│ --│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│罗华 │ 男 │副董事长 │本科 │ 79.00│ --│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│潘健 │ 男 │董事 │硕士 │ 67.15│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│宋丽云 │ 女 │董事 │本科 │ 67.15│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│费伟伟 │ 男 │董事 │本科 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│谢戎彬 │ 男 │董事 │硕士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│曹伟 │ 男 │独立董事 │硕士 │ 10.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│李红薇 │ 女 │独立董事 │博士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│刘凯湘 │ 男 │独立董事 │博士 │ 10.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│涂子沛 │ 男 │独立董事 │硕士 │ 10.00│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
2.监事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│唐维红 │ 女 │监事会主席 │硕士 │ 73.07│ --│
│ │ │监事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│谭介辉 │ 男 │监事 │博士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王晓峰 │ 男 │职工监事 │专科 │ 30.63│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
3.高管
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│叶蓁蓁 │ 男 │总裁 │博士 │ 79.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│罗华 │ 男 │副总裁 │本科 │ 79.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│潘健 │ 男 │副总裁 │硕士 │ 67.15│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│宋丽云 │ 女 │副总裁 │本科 │ 67.15│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│刘红 │ 女 │董秘 │硕士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│魏榕芳 │ 女 │财务总监 │研究生 │ 91.80│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│张欣然 │ 女 │证券事务代表 │硕士 │ --│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
(三) 高管介绍
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │叶蓁蓁 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事长,董事,总裁 │报酬(万)│79 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2019-04-03│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │叶蓁蓁,男,1976年6月出生,中共党员,博士研究生,高级编辑。1│
│ │996年7月至2003年4月,任光明日报国际部助理编辑、新闻版主编( │
│ │正处级);2003年4月至2006年7月,任人民日报社总编室编辑、视点│
│ │新闻版编辑组组长;2006年7月,任人民日报社总编室副主任;2014 │
│ │年3月,任人民日报媒体技术股份有限公司总经理;2017年12月,任 │
│ │人民网股份有限公司总裁;2018年1月,任人民网股份有限公司副董 │
│ │事长、总裁;2019年4月至今,任人民网股份有限公司董事长、总裁 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │罗华 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│副董事长,董事,副总裁 │报酬(万)│79 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2020-01-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │罗华,男,1963年10月出生,中共党员,大学本科,高级编辑。1985│
│ │年8月至1993年4月,任人民日报社群众工作部助理编辑、编辑;1993│
│ │年4月,任人民日报社群众工作部读者之友编辑组副组长;1998年12 │
│ │月,任人民日报社网络中心总编室副主任;1999年12月,任人民日报│
│ │社网络中心规划技术组组长;2004年 6月,任人民日报社网络中心多│
│ │媒体部主任;2007年8月,任人民网发展有限公司副总裁;2010年6月│
│ │,任人民网股份有限公司董事、副总裁;2016年12月,任人民网股份│
│ │有限公司董事、副总编辑;2019年4月至今,任人民网股份有限公司 │
│ │董事、总编辑兼副总裁 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │费伟伟 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2020-01-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │费伟伟,男,1962年8月出生,中共党员,大学本科,高级编辑。200│
│ │5年3月,任《市场报》副总编辑;2009年3月,任《中国能源报》副 │
│ │总编辑;2010年12月,任人民日报社福建分社社长;2013年5月至今 │
│ │,任人民日报社地方部副主任。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │潘健 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,副总裁 │报酬(万)│67.15 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2020-01-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │潘健,男,1975年1月出生,中共党员,硕士研究生,高级编辑。199│
│ │9年8月至2004年7月,任人民日报社网络中心干部、外文版编辑二组 │
│ │编辑;2004年7月,任人民日报社网络中心外文编辑部副主任(其间 │
│ │:2005年8月至2006年8月,挂职担任辽宁省本溪市桓仁县委副书记)│
│ │;2007年2月,任人民日报社网络中心教科文体部主任;2009年3月,│
│ │任人民日报社网络中心主任助理兼教科文体部主任;2010年7月,任 │
│ │人民网股份有限公司要闻部主任;2014年9月,任人民网股份有限公 │
│ │司要闻部(2017 年更名为编辑中心)主任兼人民日报媒体技术股份 │
│ │有限公司副总经理;2018年10月,任人民网股份有限公司副总编辑;│
│ │2020年1月至今,任人民网股份有限公司董事、副总编辑。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │宋丽云 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,副总裁 │报酬(万)│67.15 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2010-06-20│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │宋丽云,女,1976年7月出生,中共党员,大学本科,主任编辑。199│
│ │9年11月至2004年6月,任人民日报社网络中心总编室编辑,科技、教│
│ │育频道主编;2004年6月,任人民网发展有限公司市场拓展部(2009 │
│ │年更名为市场部)主任;2010年8月,任人民网股份有限公司办公室 │
│ │主任;2011年12月,任人民网股份有限公司副总编辑兼办公室主任;│
│ │2014年5月,任人民网股份有限公司总裁助理、副总编辑兼办公室主 │
│ │任;2016年11月,任人民网股份有限公司副总裁兼办公室主任;2016│
│ │年12 月起至今,任人民网股份有限公司董事、副总裁。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │谢戎彬 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2020-01-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │谢戎彬,男,1975年7月出生,中共党员,大学本科,法学硕士,高 │
│ │级编辑。1998年8月进入人民日报社国际部工作;1999年10月,任人 │
│ │民日报驻南斯拉夫记者站记者;2002年8月至2010年8月,任环球时报│
│ │社编辑部副主任、主任;2010年8月至今,任环球时报社副总编辑。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │曹伟 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│10 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2017-12-27│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │曹伟,男,1978年6月出生,硕士研究生。2003年7月,任波士顿咨询│
│ │公司咨询师;2004年9月,任美国华平投资集团执行董事;2014年6月│
│ │至今,任高瓴资本集团合伙人;2017年12月至今,任人民网股份有限│
│ │公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │李红薇 │性别 │女 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-12-30│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │李红薇,女,1962年4月出生,中共党员,经济学博士,正高级会计 │
│ │师,中国注册会计师,中国注册税务师。1985年7月至1993年3月,任│
│ │北京市外国企业服务总公司财务会计部外汇主管、国际教学中心财务│
│ │主管;1993年3月,任北京和光国际珠宝有限公司财务总监;1996年7│
│ │月,任北京会计公司、北京兴华会计师事务所税务部经理;1997年11│
│ │月至2005年3月,任北京证券有限责任公司财务会计部副总经理、总 │
│ │经理,证券结算部总经理,财务总监;2005年3月至2020年11月,任 │
│ │北京京港地铁有限公司财务总监;2020年12月至2021年11月任港铁技│
│ │术咨询(北京)有限公司顾问;2021年12月至今任北京百事达企业管│
│ │理咨询有限公司顾问,2021年5月至今任神州高铁技术股份有限公司 │
│ │(000008.SZ)独立董事,2021年6月至今任北京能源国际控股有限公│
│ │司(00686.HK)独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │刘凯湘 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│10 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2016-12-14│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │刘凯湘,男,1964年12月出生,博士研究生,教授。1999年5月至今 │
│ │任职于北京大学,现任北京大学法学院教授;2016年12月至今,任人│
│ │民网股份有限公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │涂子沛 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│10 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2016-12-14│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │涂子沛,男,1973年5月出生,硕士研究生。2004年7月至2006年7月 │
│ │,任广州对外贸易经济合作局规划财务处副科长;2009年1月,任美 │
│ │国匹兹堡 KIT Solutions,Inc.数据库经理、数据中心主任;2013年1│
│ │2月至 2014年8月,任美国圣荷西 Datayes,Inc.首席研究员;2014 │
│ │年12月至2015年12月,任阿里巴巴集团副总裁;2016年1月,任杭州 │
│ │涂子沛数据科技咨询有限公司 CEO;2018年9月至今,任数文明(广 │
│ │东)科技有限公司 CEO;2016年12月至今,任人民网股份有限公司独│
│ │立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │唐维红 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事会主席,监事 │报酬(万)│73.07 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2020-08-26│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │唐维红,女,1966年5月出生,中共党员,硕士研究生,高级编辑。1│
│ │989年8月至2001年1月,任人民日报社国内政治部助理编辑、编辑、 │
│ │主任编辑及综合组副组长;2001年1月,任人民日报社网络中心采编 │
│ │组组长;2004年6月,任人民日报社网络中心评论部主任;2007年2月│
│ │,任人民网发展有限公司要闻部主任;2007年11月,任人民网发展有│
│ │限公司总裁助理兼要闻部主任;2010年6月至今,任人民网股份有限 │
│ │公司董事、副总裁。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │谭介辉 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2020-01-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │谭介辉,男,1973年12月出生,中共党员,博士研究生,高级经济师│
│ │。2006年11月,任人民日报社计划财务部综合处干部; 2007年12月 │
│ │,任人民日报社计划财务部综合处副处长;2009年9月至2011年9月,│
│ │任人民日报社计划财务部办公室副主任、主任;2011年9月,任人民 │
│ │日报社计划财务部计划处处长;2014年6月至今,任人民日报社计划 │
│ │财务部副主任。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王晓峰 │性别 │男 │学历│专科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│职工监事 │报酬(万)│30.63 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2020-01-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │王晓峰,男,1976年12月出生,中共党员,大专学历。2003年1月任 │
│ │金报电子音像出版中心编辑,2011年1月任人民网股份有限公司资讯 │
│ │部编辑;2012年4月任人民网股份有限公司资讯部行政主管;2017年9│
│ │月至今任人民网股份有限公司办公室行政主管;2007年5月至2010年6│
│ │月任人民日报社网络中心工会委员会委员,2010年6月任人民网股份 │
│ │有限公司工会委员会委员,2011年2月至今任人民网股份有限公司工 │
│ │会委员会副主席、委员。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │刘红 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董秘 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-06-30│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │刘红,女,1969年2月出生,中共党员,文学硕士,高级编辑。1993 │
│ │年8月任人民日报社总编室编辑;2002年8月至2010年7月,任人民日 │
│ │报社网络中心论坛管理组编辑、副组长、论坛管理部主任、社区管理│
│ │部主任;2010年7月任人民网股份有限公司社区部主任;2013年3月至│
│ │2017年7月,任人民网股份有限公司教科文体部主任、科教部主任、 │
│ │教科文部主任;2017年7月任人民网股份有限公司办公室主任;2019 │
│ │年8月任人民网股份有限公司总裁办公会成员、办公室主任 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │魏榕芳 │性别 │女 │学历│研究生 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│财务总监 │报酬(万)│91.8 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2017-04-19│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │魏榕芳,女,中国国籍,汉族,1963年11月出生,中共党员,研究生│
│ │学历,高级会计师。毕业于上海财经大学会计系。2006年3月至2010 │
│ │年7月任人民日报社广东分社财务处副处长;2010年7月至2011年5月 │
│ │任中闻印务投资集团有限公司财务负责人;2011年5月至2013年3月先│
│ │后担任中闻印务投资集团有限公司、健康时报社、中国经济周刊杂志│
│ │社、民生周刊杂志社财务总监;2013年3月至2017年4月任中国华闻事│
│ │业发展总公司财务总监、人民日报社企业监管部企业清理办公室财务│
│ │负责人。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │张欣然 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│证券事务代表 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-12-14│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │张欣然,女,1987年2月出生,管理学硕士。2009年10月,任竺海关 │
│ │监管员;2010年11月至2021年8月,历任泛海控股股份有限公司证券 │
│ │事务高级经理、证券事务副总监;2021年8月至今任职于人民网股份 │
│ │有限公司董事会办公室。 │
└────┴──────────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================