603603董事长-博天环境董秘
≈≈博天环境603603≈≈(更新:21.08.02)
本栏内容:高管及相关持股变动、高管介绍、高管简历
(一)高管及相关持股变动
┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐
│股份变│变动日期│变动股│成交均│变动原│变动后│董监高│职务│变动人│
│动人姓│ │份数量│ 价 │ 因 │持股数│人员姓│ │与董监│
│ 名 │ │ (股)│ │ │ (股) │ 名 │ │高的关│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 系 │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
│张蕾 │20180814│100000│ 14.66│股权激│100000│张蕾 │董事│本人 │
│ │ │ │ │励实施│ │ │ │ │
│WU JIA│20180814│100000│ 14.66│股权激│100000│WU JIA│高级│本人 │
│N │ │ │ │励实施│ │N │管理│ │
│ │ │ │ │ │ │ │人员│ │
│刘世博│20180814│ 60000│ 14.66│股权激│ 60000│刘世博│高级│本人 │
│ │ │ │ │励实施│ │ │管理│ │
│ │ │ │ │ │ │ │人员│ │
│王红军│20180814│ 50000│ 14.66│股权激│ 50000│王红军│高级│本人 │
│ │ │ │ │励实施│ │ │管理│ │
│ │ │ │ │ │ │ │人员│ │
│高峰 │20180814│ 10000│ 14.66│股权激│ 10000│高峰 │高级│本人 │
│ │ │ │ │励实施│ │ │管理│ │
│ │ │ │ │ │ │ │人员│ │
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘
(二) 高管简介
1.董事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│赵笠钧 │ 男 │董事长 │硕士 │ 148.20│ --│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│张蕾 │ 女 │副董事长 │硕士 │ 98.84│ 115.26│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│杜硕 │ 男 │董事 │硕士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│李璐 │ 男 │董事 │硕士 │ 103.25│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│刘胜军 │ 男 │独立董事 │博士 │ 10.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│沈薇薇 │ 女 │独立董事 │硕士 │ 10.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│杨波 │ 男 │独立董事 │硕士 │ 10.00│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
2.监事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王少艮 │ 男 │监事会主席 │硕士 │ 104.02│ --│
│ │ │监事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│魏军锋 │ 男 │监事 │硕士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│肖冰冰 │ 女 │监事 │本科 │ 58.82│ 9.74│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│潘文 │ 女 │职工监事 │本科 │ 53.57│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│苏峰峰 │ 女 │职工监事 │硕士 │ 86.24│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
3.高管
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│赵笠钧 │ 男 │总裁 │硕士 │ 148.20│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄建源 │ 男 │执行副总裁 │硕士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│蒋玮 │ 女 │高级副总裁 │硕士 │ 89.47│ 126.01│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│李璐 │ 男 │高级副总裁 │硕士 │ 103.25│ --│
│ │ │总工程师 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│刘成寅 │ 男 │高级副总裁 │本科 │ 82.41│ 13.80│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│薛立勇 │ 男 │高级副总裁 │硕士 │ 108.32│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│迟娟 │ 女 │高级副总裁 │硕士 │ 90.82│ 39.15│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│高峰 │ 女 │高级副总裁 │本科 │ 95.22│ 32.13│
│ │ │财务总监(代) │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│张蕾 │ 女 │董秘 │硕士 │ 98.84│ 115.26│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│林琳 │ 女 │证券事务代表 │本科 │ --│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
(三) 高管介绍
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │赵笠钧 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事长,董事,总裁 │报酬(万)│148.2 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│9388.52 │任期始日│2015-12-31│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │赵笠钧先生:1968年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,│
│ │中欧国际工商学院EMBA毕业,研究生学历,中级工程师。兼任全国工│
│ │商联执委、全国工商联环境商会会长、中欧国际工商学院(CEIBS) │
│ │校友总会会长、中国民商理事会副理事长、北京宁夏企业商会执行会│
│ │长等。1990年7月至2010年12月,历任北京市人民政府农村能源领导 │
│ │小组办公室建设管理科副科长、技术开发部主任、副总工程师,北京│
│ │市人民政府农村建设办公室新能源处副处长,新能源公司副经理、党│
│ │委副书记、经理,城乡集团房地产开发事业部党委书记,北京鼎昌源│
│ │房地产开发有限公司董事长,青岛恒安投资有限公司董事长,城乡集│
│ │团市场开发部部长,城乡集团赴川援建指挥部总指挥(援建办主任)。│
│ │1995年1月至2017年9月,历任公司副董事长兼总经理、董事长兼总裁│
│ │等职;2017年9月至今,任公司董事长。曾荣获北京市政府颁发的“ │
│ │首都建设青年功勋”、中国环境保护产业协会评选的“中国环境保护│
│ │产业优秀企业家”称号、中国环境科学学会颁发的“优秀环境科技工│
│ │作者奖”、国家科技部评选的“2018年科技创新创业人才”称号等。│
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │张蕾 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│副董事长,董事,董秘 │报酬(万)│98.84 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│115.26 │任期始日│2017-09-15│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │张蕾女士:1982年生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学硕士│
│ │研究生、法国巴黎第一大学硕士研究生学历,中欧国际工商学院EMBA│
│ │在读,具有董事会秘书职业资格、法律职业资格,现任公司副董事长│
│ │、董事会秘书,兼任开能健康科技集团股份有限公司董事,原能细胞│
│ │科技集团有限公司监事,博通分离膜技术(北京)有限公司总经理、│
│ │董事,天际控股有限公司执行董事兼总经理等职务。2008年10月至20│
│ │11年1月,任法国基德律师事务所北京代表处法律顾问。2011年1月加│
│ │入公司,历任公司法务部经理、法务总监、董事兼高级副总裁和董事│
│ │会秘书。2017年9月15日至今任公司副董事长。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │杜硕 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-03-17│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │杜硕先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研生学│
│ │历,现任国投创新投资管理有限公司董事总经理,兼任蜂巢能源科技│
│ │有限公司董事、广东邦普循环科技有限公司董事、菲仕绿能科技(北│
│ │京)有限公司董事、Joyson Auto Safety Holdings S.A.董事、苏州│
│ │能健电气有限公司董事、国投新能源投资有限公司监事等职务。2005│
│ │年7月至2009年8月,曾任国家开发投资集团有限公司项目经理助理。│
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │李璐 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,高级副总裁,总工程师 │报酬(万)│103.25 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│515.9 │任期始日│2020-08-17│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │李璐先生:1972年生,中国国籍,无永久境外居留权,高级管理人员│
│ │工商管理硕士(EMBA),高级工程师,现任公司高级副总裁、总工程│
│ │师。1996年7月至2000年2月,任中国铁道建筑总公司助理工程师。20│
│ │00年2月至今,历任公司项目经理、采购及合同管理部经理、广汉水 │
│ │务总经理、项目总监、公司助理副总裁、高级副总裁、总工程师等职│
│ │。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │刘胜军 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│10 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2015-12-31│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │刘胜军:1974年生,中国国籍,毕业于中国人民大学、华东师范大学│
│ │,博士研究生。现任公司独立董事,中国金融改革研究院院长,刘胜│
│ │军微财经创始人,山东黄金集团外部董事,虎扑(上海)文化传播股│
│ │份有限公司独立董事、金蝶医疗股份有限公司独立董事、 赣州中投 │
│ │晶世投资管理有限公司独立董事。2002年至今历任中欧国际工商学院│
│ │案例研究中心研究员、助理主任、副主任;中欧陆家嘴国际金融研究│
│ │院院长助理、副院长等。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │沈薇薇 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│10 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-09-14│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │沈薇薇:1977年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,中│
│ │国注册会计师,现任比尔及梅琳达·盖茨基金会(美国)北京代表处│
│ │高级项目经理。2003年8月至2013年3月,历任毕马威华振会计师事务│
│ │所审计员、助理审计经理、审计经理、审计高级经理。2013年4月至 │
│ │今,任比尔及梅琳达·盖茨基金会(美国)北京代表处项目经理、高│
│ │级项目经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │杨波 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│10 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-09-14│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │杨波:1963年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,研究│
│ │员级高级工程师,现任中国核能行业协会理事、副秘书长。2006年4 │
│ │月至2008年12月,历任美华集团中国区总经理、美华国际北京代表处│
│ │首席代表、美环协咨询(上海)有限公司董事。2010年1月至今,历 │
│ │任中国核能行业协会技术服务部副主任、主任、协会理事、副秘书长│
│ │。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王少艮 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事会主席,监事 │报酬(万)│104.02 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│969.54 │任期始日│2018-09-18│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │王少艮:1967年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕│
│ │士(EMBA),一级注册建造师,现任公司董事、高级副总裁(本次换│
│ │届选举后不再担任公司董事、高级副总裁)。1990年7月至1994年12 │
│ │月,历任北京华都肉鸡公司基建科副科长,新能源公司技术开发部副│
│ │主任、主任、副经理等职;1995年1月至今,历任公司工程部经理、 │
│ │副总经理、董事兼高级副总裁等职。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │魏军锋 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2014-06-15│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │魏军锋:1975年生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学中国经│
│ │济研究中心经济学硕士学位,现任公司监事、上海复星创富投资管理│
│ │股份有限公司执行总裁、成信绿集成股份有限公司监事、博天环境集│
│ │团上海投资有限公司副董事长、博慧科技有限公司董事、深圳市龙澄│
│ │高科技环保(集团)有限公司董事、四川中光防雷科技股份有限公司│
│ │非独立董事、中国兴业新材料控股有限公司独立董事。2002年7月至2│
│ │010年8月,历任中富证券研究所行业研究员、鸿商产业控股集团高级│
│ │经理、中信国际资产管理公司业务董事、阿谢资本管理有限公司董事│
│ │。2010年10月至今,历任上海复星创富投资管理股份有限公司执行总│
│ │经理、董事总经理、执行总裁。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │肖冰冰 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事 │报酬(万)│58.82 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│9.74 │任期始日│2021-02-03│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │肖冰冰女士:1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学│
│ │历,中级经济师。2008年7月至2011年1月,任广州中船远航船坞有限│
│ │公司秘书。2011年4月至2017年9月,历任公司人力资源部经理,博元│
│ │环境设备(北京)有限公司副总经理,博天环境规划设计研究院(北│
│ │京)有限公司人力行政总监(兼),博天环境工程(北京)有限公司│
│ │副总经理、人力资源中心副总经理,博慧科技有限公司人力行政总监│
│ │(兼)等。现任公司人力资源中心总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │潘文 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│职工监事 │报酬(万)│53.57 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-01-18│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │潘文女士:1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京市总工会│
│ │职工大学学士。潘文女士历任博天环境工程(北京)有限公司经理,│
│ │汇金联合科技(北京)有限公司总经理,博天环境集团股份有限公司│
│ │总裁办主任等。现任博天环境集团股份有限公司担任工会主席,并兼│
│ │任瑞华(广汉)水务有限公司监事、北京钧合科技中心(有限合伙)执│
│ │行事务合伙人、汇禾生态农业(北京)有限公司总经理、钧天(宁夏│
│ │)投资管理有限公司监事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │苏峰峰 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│职工监事 │报酬(万)│86.24 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-09-14│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │苏峰峰,1984年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,具│
│ │有环保工程师和二级建造师执业资格,现任公司助理副总裁兼计划管│
│ │理部总经理。2009年12月至2012年4月,任清华大学环境学院项目助 │
│ │理,2012年4月至今,历任集团大项目部文控工程师、事业一部进度 │
│ │主管、项目控制中心副总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │黄建源 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│执行副总裁 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2018-04-27│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │黄建源先生:1963年生,中国·台湾国籍,无永久境外居留权,环境│
│ │工程硕士研究生,具有台湾环境工程技师(即注册工程师)资格。1991│
│ │年9月至1996年8月,任台湾中鼎工程股份有限公司环境工程项目室工│
│ │程师。1996年9月至2017年11月,历任美商杰明工程顾问股份有限公 │
│ │司台湾分公司(MWH Americas Inc., Taiwan Branch) 工程部副理、 │
│ │经理,美商杰明工程顾问股份有限公司台湾分公司协理、总经理,MW│
│ │H大中华区总经理。自2017年12月起担任Stantec Incorporation 台 │
│ │湾、亚洲区总裁,负责美商杰明工程顾问股份有限公司台湾分公司 (│
│ │Stantec Consulting Services Inc.,Taiwan Branch),及美华环境 │
│ │科技股份有限公司(Stantec Environmental Technologies Taiwan L│
│ │td.)整体营运。2018年4月27日至今任公司高级副总裁。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │迟娟 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│高级副总裁 │报酬(万)│90.82 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│39.15 │任期始日│2018-04-27│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │迟娟女士:1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,│
│ │高级工程师,现任公司高级副总裁。迟娟曾任北京城乡建设集团第五│
│ │分公司质检技术负责人、北京桑德集团股份有限公司设计经理、北京│
│ │多元水环保工程技术有限公司设计经理、北京建工金源环保有限公司│
│ │设计经理、北京环利科环境工程技术有限公司设计部经理等职。2011│
│ │年5月加入公司,历任公司设计院院长、 研发中心总经理、博乐宝公│
│ │司总经理、助理副总裁、规划研究院总经理、海南北排博创总经理、│
│ │宁夏博忠环境科技总经理、副总裁等职务。2018年4月27日至今任公 │
│ │司高级副总裁。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │高峰 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│高级副总裁,财务总监(代) │报酬(万)│95.22 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│32.13 │任期始日│2017-09-15│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │高峰女士:1976年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注│
│ │册会计师,中级会计师。1999年8月至2007年6月,历任浪潮财务软件│
│ │公司哈尔滨分公司电算化培训教师、黑龙江东亚交通工业有限公司财│
│ │务科长、北京世纪欧美雅科技有限公司财务经理。2007年6月至2010 │
│ │年11月,历任北京天鼎横事务所有限公司审计项目经理、天职国际会│
│ │计师事务所有限公司审计师。2011年1月至2017年9月,历任公司审计│
│ │部经理、审计总监、财务总监等职;现任公司高级副总裁。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │蒋玮 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│高级副总裁 │报酬(万)│89.47 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│126.01 │任期始日│2014-04-18│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │蒋玮女士:1983年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,│
│ │工程师,现任公司高级副总裁。2006年6月至今,历任公司工艺工程 │
│ │师、大客户经理、人力资源部经理、总裁助理兼海外事业部总经理、│
│ │人力资源总监、高级副总裁等职。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │刘成寅 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│高级副总裁 │报酬(万)│82.41 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│13.8 │任期始日│2021-03-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │刘成寅先生:1975年生,中国国籍,无永久境外居留权,青岛理工大│
│ │学本科学历,注册安全工程师,现任公司高级副总裁、博天工业技术│
│ │(北京)有限公司总经理。1999年7月-2013年8月,历任北京首钢国 │
│ │际工程技术有限公司设计工程师、法国苏伊士集团旗下得利满工程技│
│ │术有限公司工程经理等职务;2013年9月加入公司,历任博华水务技 │
│ │术总监、事业一部副总经理、博华水务副总经理、博华水务总经理、│
│ │合作发展部总经理、博天工业技术(北京)有限公司总经理、副总裁│
│ │等职务。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │薛立勇 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│高级副总裁 │报酬(万)│108.32 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│963.61 │任期始日│2019-07-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │薛立勇先生:1972年生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕│
│ │士(EMBA)。1997年8月至1998年8月,任黑龙江正大集团会计。1998│
│ │年8月入职博天环境集团股份有限公司,曾任财务部会计、行业经理 │
│ │、水处理事业部经理、营销总监、西北区总经理、博华水务总经理等│
│ │职,2012年11月至2017年9月任公司副总经理、高级副总裁职务。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │林琳 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│证券事务代表 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-06-25│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │林琳女士:1985年生,中国国籍,无永久境外居留权,吉林大学本科│
│ │,现任公司高级证券经理。2012年6月-2018年4月曾任北京长久物流 │
│ │股份有限公司董事会办公室证券事务主管、证券事务经理,2018年4 │
│ │月-2018年10月曾任京汉实业投资集团股份有限公司证券事务部证券 │
│ │事务经理,2019年5月加入博天环境集团股份有限公司。2013年9月参│
│ │加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,并取得了《董事│
│ │会秘书资格证书》。 │
└────┴──────────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
本栏内容:高管及相关持股变动、高管介绍、高管简历
(一)高管及相关持股变动
┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐
│股份变│变动日期│变动股│成交均│变动原│变动后│董监高│职务│变动人│
│动人姓│ │份数量│ 价 │ 因 │持股数│人员姓│ │与董监│
│ 名 │ │ (股)│ │ │ (股) │ 名 │ │高的关│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 系 │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
│张蕾 │20180814│100000│ 14.66│股权激│100000│张蕾 │董事│本人 │
│ │ │ │ │励实施│ │ │ │ │
│WU JIA│20180814│100000│ 14.66│股权激│100000│WU JIA│高级│本人 │
│N │ │ │ │励实施│ │N │管理│ │
│ │ │ │ │ │ │ │人员│ │
│刘世博│20180814│ 60000│ 14.66│股权激│ 60000│刘世博│高级│本人 │
│ │ │ │ │励实施│ │ │管理│ │
│ │ │ │ │ │ │ │人员│ │
│王红军│20180814│ 50000│ 14.66│股权激│ 50000│王红军│高级│本人 │
│ │ │ │ │励实施│ │ │管理│ │
│ │ │ │ │ │ │ │人员│ │
│高峰 │20180814│ 10000│ 14.66│股权激│ 10000│高峰 │高级│本人 │
│ │ │ │ │励实施│ │ │管理│ │
│ │ │ │ │ │ │ │人员│ │
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘
(二) 高管简介
1.董事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│赵笠钧 │ 男 │董事长 │硕士 │ 148.20│ --│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│张蕾 │ 女 │副董事长 │硕士 │ 98.84│ 115.26│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│杜硕 │ 男 │董事 │硕士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│李璐 │ 男 │董事 │硕士 │ 103.25│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│刘胜军 │ 男 │独立董事 │博士 │ 10.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│沈薇薇 │ 女 │独立董事 │硕士 │ 10.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│杨波 │ 男 │独立董事 │硕士 │ 10.00│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
2.监事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王少艮 │ 男 │监事会主席 │硕士 │ 104.02│ --│
│ │ │监事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│魏军锋 │ 男 │监事 │硕士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│肖冰冰 │ 女 │监事 │本科 │ 58.82│ 9.74│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│潘文 │ 女 │职工监事 │本科 │ 53.57│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│苏峰峰 │ 女 │职工监事 │硕士 │ 86.24│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
3.高管
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│赵笠钧 │ 男 │总裁 │硕士 │ 148.20│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄建源 │ 男 │执行副总裁 │硕士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│蒋玮 │ 女 │高级副总裁 │硕士 │ 89.47│ 126.01│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│李璐 │ 男 │高级副总裁 │硕士 │ 103.25│ --│
│ │ │总工程师 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│刘成寅 │ 男 │高级副总裁 │本科 │ 82.41│ 13.80│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│薛立勇 │ 男 │高级副总裁 │硕士 │ 108.32│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│迟娟 │ 女 │高级副总裁 │硕士 │ 90.82│ 39.15│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│高峰 │ 女 │高级副总裁 │本科 │ 95.22│ 32.13│
│ │ │财务总监(代) │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│张蕾 │ 女 │董秘 │硕士 │ 98.84│ 115.26│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│林琳 │ 女 │证券事务代表 │本科 │ --│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
(三) 高管介绍
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │赵笠钧 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事长,董事,总裁 │报酬(万)│148.2 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│9388.52 │任期始日│2015-12-31│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │赵笠钧先生:1968年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,│
│ │中欧国际工商学院EMBA毕业,研究生学历,中级工程师。兼任全国工│
│ │商联执委、全国工商联环境商会会长、中欧国际工商学院(CEIBS) │
│ │校友总会会长、中国民商理事会副理事长、北京宁夏企业商会执行会│
│ │长等。1990年7月至2010年12月,历任北京市人民政府农村能源领导 │
│ │小组办公室建设管理科副科长、技术开发部主任、副总工程师,北京│
│ │市人民政府农村建设办公室新能源处副处长,新能源公司副经理、党│
│ │委副书记、经理,城乡集团房地产开发事业部党委书记,北京鼎昌源│
│ │房地产开发有限公司董事长,青岛恒安投资有限公司董事长,城乡集│
│ │团市场开发部部长,城乡集团赴川援建指挥部总指挥(援建办主任)。│
│ │1995年1月至2017年9月,历任公司副董事长兼总经理、董事长兼总裁│
│ │等职;2017年9月至今,任公司董事长。曾荣获北京市政府颁发的“ │
│ │首都建设青年功勋”、中国环境保护产业协会评选的“中国环境保护│
│ │产业优秀企业家”称号、中国环境科学学会颁发的“优秀环境科技工│
│ │作者奖”、国家科技部评选的“2018年科技创新创业人才”称号等。│
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │张蕾 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│副董事长,董事,董秘 │报酬(万)│98.84 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│115.26 │任期始日│2017-09-15│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │张蕾女士:1982年生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学硕士│
│ │研究生、法国巴黎第一大学硕士研究生学历,中欧国际工商学院EMBA│
│ │在读,具有董事会秘书职业资格、法律职业资格,现任公司副董事长│
│ │、董事会秘书,兼任开能健康科技集团股份有限公司董事,原能细胞│
│ │科技集团有限公司监事,博通分离膜技术(北京)有限公司总经理、│
│ │董事,天际控股有限公司执行董事兼总经理等职务。2008年10月至20│
│ │11年1月,任法国基德律师事务所北京代表处法律顾问。2011年1月加│
│ │入公司,历任公司法务部经理、法务总监、董事兼高级副总裁和董事│
│ │会秘书。2017年9月15日至今任公司副董事长。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │杜硕 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-03-17│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │杜硕先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研生学│
│ │历,现任国投创新投资管理有限公司董事总经理,兼任蜂巢能源科技│
│ │有限公司董事、广东邦普循环科技有限公司董事、菲仕绿能科技(北│
│ │京)有限公司董事、Joyson Auto Safety Holdings S.A.董事、苏州│
│ │能健电气有限公司董事、国投新能源投资有限公司监事等职务。2005│
│ │年7月至2009年8月,曾任国家开发投资集团有限公司项目经理助理。│
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │李璐 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,高级副总裁,总工程师 │报酬(万)│103.25 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│515.9 │任期始日│2020-08-17│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │李璐先生:1972年生,中国国籍,无永久境外居留权,高级管理人员│
│ │工商管理硕士(EMBA),高级工程师,现任公司高级副总裁、总工程│
│ │师。1996年7月至2000年2月,任中国铁道建筑总公司助理工程师。20│
│ │00年2月至今,历任公司项目经理、采购及合同管理部经理、广汉水 │
│ │务总经理、项目总监、公司助理副总裁、高级副总裁、总工程师等职│
│ │。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │刘胜军 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│10 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2015-12-31│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │刘胜军:1974年生,中国国籍,毕业于中国人民大学、华东师范大学│
│ │,博士研究生。现任公司独立董事,中国金融改革研究院院长,刘胜│
│ │军微财经创始人,山东黄金集团外部董事,虎扑(上海)文化传播股│
│ │份有限公司独立董事、金蝶医疗股份有限公司独立董事、 赣州中投 │
│ │晶世投资管理有限公司独立董事。2002年至今历任中欧国际工商学院│
│ │案例研究中心研究员、助理主任、副主任;中欧陆家嘴国际金融研究│
│ │院院长助理、副院长等。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │沈薇薇 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│10 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-09-14│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │沈薇薇:1977年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,中│
│ │国注册会计师,现任比尔及梅琳达·盖茨基金会(美国)北京代表处│
│ │高级项目经理。2003年8月至2013年3月,历任毕马威华振会计师事务│
│ │所审计员、助理审计经理、审计经理、审计高级经理。2013年4月至 │
│ │今,任比尔及梅琳达·盖茨基金会(美国)北京代表处项目经理、高│
│ │级项目经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │杨波 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│10 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-09-14│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │杨波:1963年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,研究│
│ │员级高级工程师,现任中国核能行业协会理事、副秘书长。2006年4 │
│ │月至2008年12月,历任美华集团中国区总经理、美华国际北京代表处│
│ │首席代表、美环协咨询(上海)有限公司董事。2010年1月至今,历 │
│ │任中国核能行业协会技术服务部副主任、主任、协会理事、副秘书长│
│ │。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王少艮 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事会主席,监事 │报酬(万)│104.02 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│969.54 │任期始日│2018-09-18│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │王少艮:1967年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕│
│ │士(EMBA),一级注册建造师,现任公司董事、高级副总裁(本次换│
│ │届选举后不再担任公司董事、高级副总裁)。1990年7月至1994年12 │
│ │月,历任北京华都肉鸡公司基建科副科长,新能源公司技术开发部副│
│ │主任、主任、副经理等职;1995年1月至今,历任公司工程部经理、 │
│ │副总经理、董事兼高级副总裁等职。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │魏军锋 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2014-06-15│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │魏军锋:1975年生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学中国经│
│ │济研究中心经济学硕士学位,现任公司监事、上海复星创富投资管理│
│ │股份有限公司执行总裁、成信绿集成股份有限公司监事、博天环境集│
│ │团上海投资有限公司副董事长、博慧科技有限公司董事、深圳市龙澄│
│ │高科技环保(集团)有限公司董事、四川中光防雷科技股份有限公司│
│ │非独立董事、中国兴业新材料控股有限公司独立董事。2002年7月至2│
│ │010年8月,历任中富证券研究所行业研究员、鸿商产业控股集团高级│
│ │经理、中信国际资产管理公司业务董事、阿谢资本管理有限公司董事│
│ │。2010年10月至今,历任上海复星创富投资管理股份有限公司执行总│
│ │经理、董事总经理、执行总裁。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │肖冰冰 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事 │报酬(万)│58.82 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│9.74 │任期始日│2021-02-03│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │肖冰冰女士:1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学│
│ │历,中级经济师。2008年7月至2011年1月,任广州中船远航船坞有限│
│ │公司秘书。2011年4月至2017年9月,历任公司人力资源部经理,博元│
│ │环境设备(北京)有限公司副总经理,博天环境规划设计研究院(北│
│ │京)有限公司人力行政总监(兼),博天环境工程(北京)有限公司│
│ │副总经理、人力资源中心副总经理,博慧科技有限公司人力行政总监│
│ │(兼)等。现任公司人力资源中心总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │潘文 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│职工监事 │报酬(万)│53.57 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-01-18│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │潘文女士:1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京市总工会│
│ │职工大学学士。潘文女士历任博天环境工程(北京)有限公司经理,│
│ │汇金联合科技(北京)有限公司总经理,博天环境集团股份有限公司│
│ │总裁办主任等。现任博天环境集团股份有限公司担任工会主席,并兼│
│ │任瑞华(广汉)水务有限公司监事、北京钧合科技中心(有限合伙)执│
│ │行事务合伙人、汇禾生态农业(北京)有限公司总经理、钧天(宁夏│
│ │)投资管理有限公司监事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │苏峰峰 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│职工监事 │报酬(万)│86.24 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-09-14│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │苏峰峰,1984年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,具│
│ │有环保工程师和二级建造师执业资格,现任公司助理副总裁兼计划管│
│ │理部总经理。2009年12月至2012年4月,任清华大学环境学院项目助 │
│ │理,2012年4月至今,历任集团大项目部文控工程师、事业一部进度 │
│ │主管、项目控制中心副总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │黄建源 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│执行副总裁 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2018-04-27│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │黄建源先生:1963年生,中国·台湾国籍,无永久境外居留权,环境│
│ │工程硕士研究生,具有台湾环境工程技师(即注册工程师)资格。1991│
│ │年9月至1996年8月,任台湾中鼎工程股份有限公司环境工程项目室工│
│ │程师。1996年9月至2017年11月,历任美商杰明工程顾问股份有限公 │
│ │司台湾分公司(MWH Americas Inc., Taiwan Branch) 工程部副理、 │
│ │经理,美商杰明工程顾问股份有限公司台湾分公司协理、总经理,MW│
│ │H大中华区总经理。自2017年12月起担任Stantec Incorporation 台 │
│ │湾、亚洲区总裁,负责美商杰明工程顾问股份有限公司台湾分公司 (│
│ │Stantec Consulting Services Inc.,Taiwan Branch),及美华环境 │
│ │科技股份有限公司(Stantec Environmental Technologies Taiwan L│
│ │td.)整体营运。2018年4月27日至今任公司高级副总裁。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │迟娟 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│高级副总裁 │报酬(万)│90.82 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│39.15 │任期始日│2018-04-27│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │迟娟女士:1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,│
│ │高级工程师,现任公司高级副总裁。迟娟曾任北京城乡建设集团第五│
│ │分公司质检技术负责人、北京桑德集团股份有限公司设计经理、北京│
│ │多元水环保工程技术有限公司设计经理、北京建工金源环保有限公司│
│ │设计经理、北京环利科环境工程技术有限公司设计部经理等职。2011│
│ │年5月加入公司,历任公司设计院院长、 研发中心总经理、博乐宝公│
│ │司总经理、助理副总裁、规划研究院总经理、海南北排博创总经理、│
│ │宁夏博忠环境科技总经理、副总裁等职务。2018年4月27日至今任公 │
│ │司高级副总裁。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │高峰 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│高级副总裁,财务总监(代) │报酬(万)│95.22 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│32.13 │任期始日│2017-09-15│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │高峰女士:1976年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注│
│ │册会计师,中级会计师。1999年8月至2007年6月,历任浪潮财务软件│
│ │公司哈尔滨分公司电算化培训教师、黑龙江东亚交通工业有限公司财│
│ │务科长、北京世纪欧美雅科技有限公司财务经理。2007年6月至2010 │
│ │年11月,历任北京天鼎横事务所有限公司审计项目经理、天职国际会│
│ │计师事务所有限公司审计师。2011年1月至2017年9月,历任公司审计│
│ │部经理、审计总监、财务总监等职;现任公司高级副总裁。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │蒋玮 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│高级副总裁 │报酬(万)│89.47 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│126.01 │任期始日│2014-04-18│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │蒋玮女士:1983年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,│
│ │工程师,现任公司高级副总裁。2006年6月至今,历任公司工艺工程 │
│ │师、大客户经理、人力资源部经理、总裁助理兼海外事业部总经理、│
│ │人力资源总监、高级副总裁等职。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │刘成寅 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│高级副总裁 │报酬(万)│82.41 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│13.8 │任期始日│2021-03-01│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │刘成寅先生:1975年生,中国国籍,无永久境外居留权,青岛理工大│
│ │学本科学历,注册安全工程师,现任公司高级副总裁、博天工业技术│
│ │(北京)有限公司总经理。1999年7月-2013年8月,历任北京首钢国 │
│ │际工程技术有限公司设计工程师、法国苏伊士集团旗下得利满工程技│
│ │术有限公司工程经理等职务;2013年9月加入公司,历任博华水务技 │
│ │术总监、事业一部副总经理、博华水务副总经理、博华水务总经理、│
│ │合作发展部总经理、博天工业技术(北京)有限公司总经理、副总裁│
│ │等职务。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │薛立勇 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│高级副总裁 │报酬(万)│108.32 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│963.61 │任期始日│2019-07-16│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │薛立勇先生:1972年生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕│
│ │士(EMBA)。1997年8月至1998年8月,任黑龙江正大集团会计。1998│
│ │年8月入职博天环境集团股份有限公司,曾任财务部会计、行业经理 │
│ │、水处理事业部经理、营销总监、西北区总经理、博华水务总经理等│
│ │职,2012年11月至2017年9月任公司副总经理、高级副总裁职务。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │林琳 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│证券事务代表 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-06-25│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │林琳女士:1985年生,中国国籍,无永久境外居留权,吉林大学本科│
│ │,现任公司高级证券经理。2012年6月-2018年4月曾任北京长久物流 │
│ │股份有限公司董事会办公室证券事务主管、证券事务经理,2018年4 │
│ │月-2018年10月曾任京汉实业投资集团股份有限公司证券事务部证券 │
│ │事务经理,2019年5月加入博天环境集团股份有限公司。2013年9月参│
│ │加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,并取得了《董事│
│ │会秘书资格证书》。 │
└────┴──────────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================