董事长-董秘
≈≈雅创电子301099≈≈(更新:21.11.19)
本栏内容:高管及相关持股变动、高管介绍、高管简历
(二) 高管简介
1.董事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│谢力书 │ 男 │董事长 │本科 │ 77.10│ 4488.00│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│张文军 │ 男 │董事 │硕士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│华良 │ 男 │董事 │大专 │ 42.82│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄绍莉 │ 女 │董事 │大专 │ 74.79│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│卢鹏 │ 男 │独立董事 │博士 │ 3.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄彩英 │ 女 │独立董事 │硕士 │ 3.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│顾建忠 │ 男 │独立董事 │博士 │ 3.00│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
2.监事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│陶克林 │ 男 │监事会主席 │本科 │ 58.35│ --│
│ │ │监事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│邹忠红 │ 女 │监事 │大专 │ 82.96│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│陈坤 │ 男 │职工监事 │本科 │ 42.18│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
3.高管
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│谢力书 │ 男 │总经理 │本科 │ 77.10│ 4488.00│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│樊晓磊 │ 男 │董事会秘书 │本科 │ 73.04│ --│
│ │ │财务总监 │ │ │ │
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
(三) 高管介绍
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │谢力书 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事长,董事,总经理 │报酬(万)│77.1 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│4488 │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │谢力书,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为440│
│ │525197209******,本科学历。1996年7月毕业于同济大学化学系;1996│
│ │年7月至1999年5月于汕头超声电路板公司担任销售经理;1999年8月至│
│ │今担任香港台信董事;2001年至2008年担任上海雅创电子有限公司总 │
│ │经理;2008年1月至2019年7月担任雅创有限董事长、总经理;2019年7 │
│ │月至今担任公司董事长、总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │华良 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│42.82 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │华良,男,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1999年 │
│ │至2002年担任吴江广瀚电子科技(苏州)有限公司副理;2002年至2003 │
│ │年担任精元电脑(江苏)有限公司制造部课长;2003年至2004年担任上 │
│ │海英富电子电器有限公司业务部经理;2004年至2019年7月担任雅创有│
│ │限副总经理;2019年7月至今担任公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │黄绍莉 │性别 │女 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│74.79 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │黄绍莉,女,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为340│
│ │304197608******,专科学历。1999年6月至2004年5月担任湖南旺旺食│
│ │品有限公司上海分公司销售助理,2004年8月至2010年1月任职于雅创 │
│ │有限财务部;2010年1月至2019年7月担任雅创有限副总经理;2019年7 │
│ │月至今担任公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │张文军 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │张文军,男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1990 │
│ │年7月至1993年10月担任深圳晨兴进出口公司业务部业务二科科长;19│
│ │93年11月至1997年8月担任大鹏证券营业二部总经理;1999年8月至200│
│ │3年7月担任中国银河证券股份有限公司投资银行部高级经理;2003年7│
│ │月至2010年10月担任国元证券上海投资银行部总经理;2010年10月至2│
│ │014年12月担任华安证券投资银行总部执行总经理;2015年1月至2016 │
│ │年8月担任同创新兴董事总经理、新三板业务合伙人;2016年1月至201│
│ │6年8月担任同创锦成执行董事、经理、投资业务负责人;2016年1月至│
│ │今担任同创锦成法定代表人、董事长、总经理。2019年7月至今担任 │
│ │公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │顾建忠 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│3 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │顾建忠,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士研究生 │
│ │学历。2007年4月至2009年1月担任RFMD上海研发中心研发工程师;200│
│ │9年1月至2009年5月担任苹果中国无线系统工程师;2009年5月至2011 │
│ │年3月担任RFMD上海研发中心市场经理;2011年4月至2011年12月担任 │
│ │正源微电子有限公司研发经理;2012年1月至2012年11月担任AmalfiSe│
│ │miconductorInc.高级研发经理;2013年2月至2017年5月担任上海奇冀│
│ │微半导体技术有限公司总经理;2017年6月至2019年4月担任上海艾为 │
│ │电子技术股份有限公司市场总监;2019年5月至今担任芯朴科技(上海)│
│ │有限公司副总经理。2019年7月至今担任公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │黄彩英 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│3 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │黄彩英,女,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士研究 │
│ │生学历。2002年2月至2005年1月担任上海和陆投资咨询有限公司行政│
│ │经理;2005年2月至2014年12月担任上海沪邑科技信息咨询有限公司董│
│ │事、行政总监;2015年2月至2018年3月担任上海晶上资产管理有限公 │
│ │司行政;2017年9月至2019年7月担任上海恺利投资管理有限公司执行 │
│ │董事兼总经理;2019年8月至今担任上海恺利投资管理有限公司研究员│
│ │。2019年7月至今担任公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │卢鹏 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│3 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │卢鹏,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士研究生学 │
│ │历。现任中国法学会立法学会理事、上海法学会比较法学研究会理事│
│ │、青岛仲裁委员会仲裁员、上海第二中级人民法院特约调解员。2019│
│ │年7月至今担任公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │陶克林 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事会主席,监事 │报酬(万)│58.35 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │陶克林,男,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 │
│ │年7月至2019年7月担任雅创有限高级经理;2019年7月至今担任公司监│
│ │事、资深产品经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │邹忠红 │性别 │女 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事 │报酬(万)│82.96 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │邹忠红,女,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2003 │
│ │年3月至2019年7月担任雅创有限采购经理;2019年7月至今担任公司监│
│ │事、资深产品经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │陈坤 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│职工监事 │报酬(万)│42.18 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │陈坤,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年6│
│ │月至2007年9月担任宁波升锐电子有限公司品质课长;2007年9月至201│
│ │0年3月担任大传电子股份有限公司应用工程师;2010年3月至2019年7 │
│ │月担任雅创有限企划部经理;2019年7月至今担任公司监事、公司语音│
│ │模块事业部部门经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │樊晓磊 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事会秘书,财务总监 │报酬(万)│73.04 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │樊晓磊,男,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 │
│ │年3月至2012年担任雅创有限财务经理;2012年至2019年7月担任雅创 │
│ │有限财务总监;2018年2月至2019年7月担任雅创有限董事;2019年7月 │
│ │至今担任公司财务总监、董事会秘书。 │
└────┴──────────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
本栏内容:高管及相关持股变动、高管介绍、高管简历
(二) 高管简介
1.董事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│谢力书 │ 男 │董事长 │本科 │ 77.10│ 4488.00│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│张文军 │ 男 │董事 │硕士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│华良 │ 男 │董事 │大专 │ 42.82│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄绍莉 │ 女 │董事 │大专 │ 74.79│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│卢鹏 │ 男 │独立董事 │博士 │ 3.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│黄彩英 │ 女 │独立董事 │硕士 │ 3.00│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│顾建忠 │ 男 │独立董事 │博士 │ 3.00│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
2.监事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│陶克林 │ 男 │监事会主席 │本科 │ 58.35│ --│
│ │ │监事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│邹忠红 │ 女 │监事 │大专 │ 82.96│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│陈坤 │ 男 │职工监事 │本科 │ 42.18│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
3.高管
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│谢力书 │ 男 │总经理 │本科 │ 77.10│ 4488.00│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│樊晓磊 │ 男 │董事会秘书 │本科 │ 73.04│ --│
│ │ │财务总监 │ │ │ │
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
(三) 高管介绍
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │谢力书 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事长,董事,总经理 │报酬(万)│77.1 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│4488 │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │谢力书,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为440│
│ │525197209******,本科学历。1996年7月毕业于同济大学化学系;1996│
│ │年7月至1999年5月于汕头超声电路板公司担任销售经理;1999年8月至│
│ │今担任香港台信董事;2001年至2008年担任上海雅创电子有限公司总 │
│ │经理;2008年1月至2019年7月担任雅创有限董事长、总经理;2019年7 │
│ │月至今担任公司董事长、总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │华良 │性别 │男 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│42.82 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │华良,男,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1999年 │
│ │至2002年担任吴江广瀚电子科技(苏州)有限公司副理;2002年至2003 │
│ │年担任精元电脑(江苏)有限公司制造部课长;2003年至2004年担任上 │
│ │海英富电子电器有限公司业务部经理;2004年至2019年7月担任雅创有│
│ │限副总经理;2019年7月至今担任公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │黄绍莉 │性别 │女 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│74.79 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │黄绍莉,女,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为340│
│ │304197608******,专科学历。1999年6月至2004年5月担任湖南旺旺食│
│ │品有限公司上海分公司销售助理,2004年8月至2010年1月任职于雅创 │
│ │有限财务部;2010年1月至2019年7月担任雅创有限副总经理;2019年7 │
│ │月至今担任公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │张文军 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │张文军,男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1990 │
│ │年7月至1993年10月担任深圳晨兴进出口公司业务部业务二科科长;19│
│ │93年11月至1997年8月担任大鹏证券营业二部总经理;1999年8月至200│
│ │3年7月担任中国银河证券股份有限公司投资银行部高级经理;2003年7│
│ │月至2010年10月担任国元证券上海投资银行部总经理;2010年10月至2│
│ │014年12月担任华安证券投资银行总部执行总经理;2015年1月至2016 │
│ │年8月担任同创新兴董事总经理、新三板业务合伙人;2016年1月至201│
│ │6年8月担任同创锦成执行董事、经理、投资业务负责人;2016年1月至│
│ │今担任同创锦成法定代表人、董事长、总经理。2019年7月至今担任 │
│ │公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │顾建忠 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│3 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │顾建忠,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士研究生 │
│ │学历。2007年4月至2009年1月担任RFMD上海研发中心研发工程师;200│
│ │9年1月至2009年5月担任苹果中国无线系统工程师;2009年5月至2011 │
│ │年3月担任RFMD上海研发中心市场经理;2011年4月至2011年12月担任 │
│ │正源微电子有限公司研发经理;2012年1月至2012年11月担任AmalfiSe│
│ │miconductorInc.高级研发经理;2013年2月至2017年5月担任上海奇冀│
│ │微半导体技术有限公司总经理;2017年6月至2019年4月担任上海艾为 │
│ │电子技术股份有限公司市场总监;2019年5月至今担任芯朴科技(上海)│
│ │有限公司副总经理。2019年7月至今担任公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │黄彩英 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│3 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │黄彩英,女,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士研究 │
│ │生学历。2002年2月至2005年1月担任上海和陆投资咨询有限公司行政│
│ │经理;2005年2月至2014年12月担任上海沪邑科技信息咨询有限公司董│
│ │事、行政总监;2015年2月至2018年3月担任上海晶上资产管理有限公 │
│ │司行政;2017年9月至2019年7月担任上海恺利投资管理有限公司执行 │
│ │董事兼总经理;2019年8月至今担任上海恺利投资管理有限公司研究员│
│ │。2019年7月至今担任公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │卢鹏 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│3 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │卢鹏,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士研究生学 │
│ │历。现任中国法学会立法学会理事、上海法学会比较法学研究会理事│
│ │、青岛仲裁委员会仲裁员、上海第二中级人民法院特约调解员。2019│
│ │年7月至今担任公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │陶克林 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事会主席,监事 │报酬(万)│58.35 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │陶克林,男,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 │
│ │年7月至2019年7月担任雅创有限高级经理;2019年7月至今担任公司监│
│ │事、资深产品经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │邹忠红 │性别 │女 │学历│大专 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事 │报酬(万)│82.96 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │邹忠红,女,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2003 │
│ │年3月至2019年7月担任雅创有限采购经理;2019年7月至今担任公司监│
│ │事、资深产品经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │陈坤 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│职工监事 │报酬(万)│42.18 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │陈坤,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年6│
│ │月至2007年9月担任宁波升锐电子有限公司品质课长;2007年9月至201│
│ │0年3月担任大传电子股份有限公司应用工程师;2010年3月至2019年7 │
│ │月担任雅创有限企划部经理;2019年7月至今担任公司监事、公司语音│
│ │模块事业部部门经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │樊晓磊 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事会秘书,财务总监 │报酬(万)│73.04 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-07-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │樊晓磊,男,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 │
│ │年3月至2012年担任雅创有限财务经理;2012年至2019年7月担任雅创 │
│ │有限财务总监;2018年2月至2019年7月担任雅创有限董事;2019年7月 │
│ │至今担任公司财务总监、董事会秘书。 │
└────┴──────────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================